MME Fatima MOKRANI
Associé-gérant de INFIRMIERES DE VINCENDO
MME Fatima MOKRANI a 62 ans ( naissance en 1960), elle est Associé-gérant de la société INFIRMIERES DE VINCENDO
MME Fatima MOKRANI peut être contacté au siège de la société INFIRMIERES DE VINCENDO par courrier à l'adresse INFIRMIERES DE VINCENDO 6 RUE PROSPER MERIMEE VINCENDO 97480 ST JOSEPH FRANCE, par téléphone au 02 62 37 20 47 ou par fax au 02 62 37 23 96
La société INFIRMIERES DE VINCENDO est principalement dirigée par MME Fatima MOKRANI qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société INFIRMIERES DE VINCENDO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/02/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44506001500028.
- M Cyrille RIVIERE, Associé-gérant (1990) depuis le 25 février 2016
- M Frederic GRONDIN, Associé-gérant (1968) depuis le 30 juin 2009
- MME Annie DALE, Associé-gérant (1973) depuis le 02 novembre 2004
- MME Annie DALE, Gérant (1973) depuis le 13 octobre 2015
- MME Marie CADET, Associé-gérant (1956) depuis le 30 juin 2009
- MME Marie FAYD HERBE, Associé-gérant (1957) depuis le 24 août 2004
- MME Marie HUET, Associé-gérant (1980) depuis le 30 juin 2009
- MME Stephanie HOAREAU, Associé-gérant (1980) depuis le 02 mai 2007
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société INFIRMIERES DE VINCENDO est de 50 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic GRONDIN, Co-gérant (1968) du 17 mai 2005 au 09 mai 2006
- M Hugues TECHER, Associé-gérant (1972) du 30 juin 2009 au 25 février 2016
- MME Fatima MOKRANI, Associé-gérant (1960) du 24 août 2004 au 07 septembre 2004
- MME Marie BENARD HUET, Co-gérant (1980) du 09 mai 2006 au 29 mai 2007
- MME Nathalie TREBEL, Associé-gérant (1972) du 24 août 2004 au 17 mai 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INFIRMIERES DE VINCENDO | |
Entrepreneurs individuels | INFIRMIERES DE VINCENDO | |
Identifiant de l'entreprise | 445060015 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 6 RUE PROSPER MERIMEE 97480 SAINT-JOSEPH | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 31 mars 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44506001500028 | INFIRMIERES DE VINCENDO 6 RUE PROSPER MERIMEE VINCENDO 97480 ST JOSEPH FRANCE |
44506001500028 | INFIRMIERES DE VINCENDO 6 RUE PROSPER MERIMEE VINCENDO 97480 ST JOSEPH FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 00 00 96 10 70
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales