MME Fanny LAUTOUR
Associé-gérant de SCM DONVILLE INFIRMIERES
MME Fanny LAUTOUR a 42 ans ( naissance en 1980), elle est Associé-gérant de la société SCM DONVILLE INFIRMIERES
MME Fanny LAUTOUR peut être contacté au siège de la société SCM DONVILLE INFIRMIERES par courrier à l'adresse SCM DONVILLE INFIRMIERES 82 ROUTE DE COUTANCES 50350 DONVILLE LES BAINS FRANCE, par téléphone au 0233611367
La société SCM DONVILLE INFIRMIERES est principalement dirigée par MME Fanny LAUTOUR qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM DONVILLE INFIRMIERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/02/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44512509900017.
- MME Nadege GOUPIL, Gérant (1974) depuis le 30 avril 2016
Anciens dirigeants :
- MME Aurelie MAIQUET, Associé-gérant (1982) du 13 mai 2008 au 27 mai 2008
- MME Aurelie MAUQUET, Associé-gérant (1982) du 27 mai 2008 au 30 avril 2016
- MME Chantal HOUZE, Associé-gérant (1960) du 27 novembre 2007 au 30 avril 2016
- MME Fanny LAUTOUR, Associé-gérant (1980) du 20 novembre 2007 au 13 mai 2008
- MME Nadege GOUPIL, Associé-gérant (1974) du 19 janvier 2005 au 27 novembre 2007
- MME Nadene GOUPIL, Associé-gérant (1974) du 27 novembre 2007 au 30 avril 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM DONVILLE INFIRMIERES | |
Entrepreneurs individuels | SCM DONVILLE INFIRMIERES | |
Identifiant de l'entreprise | 445125099 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 82 RTE DE COUTANCES 50350 DONVILLE LES BAINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44512509900017 | SCM DONVILLE INFIRMIERES 82 ROUTE DE COUTANCES 50350 DONVILLE LES BAINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant associé : HOUZE Chantal Josèphe Bernadette né(e) FRABOULETGérant associé : GOUPIL Nadène Anne. Gérant associé : MAUQUET Aurélie Elodie Charlotte.
Gérant associé : GOUPIL Nadène Anne. Gérant associé : MAUQUET Aurélie Elodie Charlotte.