M Antoine JACQUOT
Directeur général de CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT
M Antoine JACQUOT a 48 ans ( naissance en 1974), est Directeur général de la société CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT
M Antoine JACQUOT peut être contacté au siège de la société CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT par courrier à l'adresse CYCLES JEAN PIERRE JACQUOT 12 14 A 12 RUE CARNOT 78000 VERSAILLES FRANCE, par téléphone au 0139530969 ou par fax au 01Â 39Â 53Â 09Â 69
La société CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT est principalement dirigée par M Antoine JACQUOT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce et réparation de motocycles ,vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4540Z (Commerce et réparation de motocycles), les activités sont :
- Commerce et réparation de motocycles
- le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les moto-neige
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (y compris par des intermédiaires et par correspondance)
- l'entretien et la réparation de motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf46.49Z)
- le commerce de détail de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf47.64Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la réparation et l'entretien de bicyclettes (cf95.29Z)
La société CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44538167600011.
Anciens dirigeants :
- M Antoine JACQUOT, Directeur général (1974) du 26 juin 2007 au 09 octobre 2014
- M Jean-Pierre JACQUOT, Gérant (1949) du 24 février 2004 au 26 juin 2007
- MME Odile JACQUOT, Co-gérant (1951) du 24 février 2004 au 26 juin 2007
- MME Odile JACQUOT, Président (1951) du 19 juin 2013 au 09 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- JACAMA, Président depuis le 09 octobre 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT | |
Entrepreneurs individuels | CYCLES JEAN-PIERRE JACQUOT | |
Identifiant de l'entreprise | 445381676 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 12 RUE CARNOT 78000 VERSAILLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 février 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 février 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 170 000,00 | |
Résultat net | 99 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale de l'entreprise | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale au registre des métiers | 9529ZB | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce et réparation de motocycles | |
Synonyme | vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes | |
Principal | vendeur de motos |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 285 000 |
Immobilisation incorporelle | 214 000 |
Immobilisation corporelle | 63 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 390 000 |
Stock | 220 000 |
Avance | 700 |
Créance | 34 000 |
Placement | 135 000 |
Total Actif | 674 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 474 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 201 000 |
Total Passif | 674 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 170 000 |
Produit d'exploitation | 1 174 000 |
Charge d'exploitation | 1 041 000 |
Résultat d'exploitation | 133 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 700 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 135 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 200 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 99 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44538167600011 | CYCLES JEAN PIERRE JACQUOT 12 14 A 12 RUE CARNOT 78000 VERSAILLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01090 Services de l'automobile
Président : ELINEAU Odile modification le 17 Juin 2013 Directeur général : JACQUOT Antoine modification le 17 Juin 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AZENCOTH Philippe en fonction le 07 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT en fonction le 07 Octobre 2014 Président : JACAMA en fonction le 07 Octobre 2014
Président : JACAMA ; Commissaire aux comptes suppléant : AZENCOTH Philippe