M Jean CORDEAU
Gérant de ALBATROS ENERGIE
M Jean CORDEAU a 70 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société ALBATROS ENERGIE
M Jean CORDEAU peut être contacté au siège de la société ALBATROS ENERGIE par courrier à l'adresse ALBATROS ENERGIE LA FAURIE 26340 AUREL FRANCE, par téléphone au 04Â 75Â 21Â 72Â 08
La société ALBATROS ENERGIE est principalement dirigée par M Jean CORDEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société ALBATROS ENERGIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/03/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44538284900013.
- M Andre NICOLAS, Gérant (1959) depuis le 15 juillet 2008
Anciens dirigeants :
- M Jean CORDEAU, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 08 juillet 2016
- M Pierre FRISTOT, Gérant (1971) du 16 mai 2006 au 15 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 juin 2008 : FRISTOT PIERRE nom d'usage : FRISTOT PIERRE n'est plus gérant.NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS André devient gérant..)
- 18 juillet 2012 : NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS n'est plus gérant. CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU devient gérant.)
- 22 juillet 2016 : CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU n'est plus gérant. NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS devient gérant.)
- 19 août 2021 : NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS n'est plus gérant. CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU devient gérant)
LA FAURIE
26340 AUREL
Téléphone : 04Â 75Â 21Â 72Â 08 Société
ALBATROS ENERGIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALBATROS ENERGIE | |
Entrepreneurs individuels | ALBATROS ENERGIE | |
Identifiant de l'entreprise | 445382849 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LA FAURIE 26340 AUREL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 21 février 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 février 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 644 486,00 | |
Résultat net | 311 163,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 219 740 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 14 933 |
Immobilisation financière | 204 807 |
Actif circulant net | 472 298 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 90 312 |
Placement | 381 986 |
Total Actif | 692 040 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 492 900 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 199 139 |
Total Passif | 692 040 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 644 486 |
Produit d'exploitation | 644 488 |
Charge d'exploitation | 307 532 |
Résultat d'exploitation | 336 956 |
Produit financier net | 14 015 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 14 015 |
Résultat courrant | 350 971 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 311 163 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44538284900013 | ALBATROS ENERGIE LA FAURIE 26340 AUREL FRANCE |
44538284900021 | ALBATROS ENERGIE LA COMBE DE GERY 26400 LA REPARA AURIPLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
FRISTOT PIERRE nom d'usage : FRISTOT PIERRE n'est plus gérant.NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS André devient gérant..
NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS n'est plus gérant. CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU devient gérant.
CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU n'est plus gérant. NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS devient gérant.
NICOLAS André nom d'usage : NICOLAS n'est plus gérant. CORDEAU Jean Pierre nom d'usage : CORDEAU devient gérant