MME Monique MOLINIER
Associé-gérant de EARL DES TROIS PONTS
MME Monique MOLINIER a 62 ans ( naissance en 1960), elle est Associé-gérant de la société EARL DES TROIS PONTS
MME Monique MOLINIER peut être contacté au siège de la société EARL DES TROIS PONTS par courrier à l'adresse EARL DES TROIS PONTS COMBELONGUE 12560 ST SATURNIN DE LENNE FRANCE, par téléphone au 05Â 65Â 47Â 47Â 17
La société EARL DES TROIS PONTS est principalement dirigée par MME Monique MOLINIER qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage d'ovins et de caprins ,agriculteur, éleveur, berger, éleveur d'ovins, éleveur de caprins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0145Z (Ãlevage d'ovins et de caprins), les activités sont :
- Ãlevage d'ovins et de caprins
- l'élevage d'ovins et de caprins
- la production de lait cru de brebis ou de chèvre
- la production de laine brute
Mais sont exclues les activités :
- la tonte d'ovins pour le compte de tiers (cf01.62Z)
- la production de laine de peaux (cf10.11Z)
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société EARL DES TROIS PONTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44751548700018.
- M Francis MOLINIER, Gérant (1962) depuis le 08 mars 2016
- M Francis MOLINIER, Liquidateur (1962) depuis le 31 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL DES TROIS PONTS est de 60 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis MOLINIER, Associé-gérant (1962) du 01 janvier 2000 au 08 mars 2016
- MME Monique MOLINIER, Associé-gérant (1960) du 01 janvier 2000 au 08 mars 2016
- MME Monique MOLINIER, Gérant (1960) du 08 mars 2016 au 31 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL DES TROIS PONTS | |
Entrepreneurs individuels | EARL DES TROIS PONTS | |
Identifiant de l'entreprise | 447515487 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | COMBELONGUE 12560 SAINT SATURNIN DE LENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 février 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 février 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0145Z : Ãlevage d'ovins et de caprins | |
Activité principale de l'entreprise | 0145Z : Ãlevage d'ovins et de caprins | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage d'ovins et de caprins | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, berger, éleveur d'ovins, éleveur de caprins | |
Principal | éleveur d'ovins et de caprins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44751548700018 | EARL DES TROIS PONTS COMBELONGUE 12560 ST SATURNIN DE LENNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 73 56 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rodez.fr.
Les greffiers sont : GUILLAUME BISCAYE Marie-Paule
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9H Ã 12H et de 14H Ã 16H