M Christophe CADOR
Président de CIEE GROUP
M Christophe CADOR a 57 ans ( naissance en 1965), est Président de la société CIEE GROUP
M Christophe CADOR peut être contacté au siège de la société CIEE GROUP par courrier à l'adresse CIEE GROUP ZONE INDUSTRIELLE 14 RUE DE L INDUSTRIE 39270 ORGELET FRANCE
La société CIEE GROUP est principalement dirigée par M Christophe CADOR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CIEE GROUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44753818200026.
Anciens dirigeants :
- M Bruno FERY, Président (1948) du 19 janvier 2005 au 21 mai 2011
- M Christophe CADOR, Président (1965) du 21 mai 2011 au 09 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- FINAERO, Président depuis le 09 juillet 2014
14 RUE DE L'INDUSTRIE
39270 ORGELET
Téléphone : Société
CIEE GROUP
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CIEE GROUP | |
Entrepreneurs individuels | CIEE GROUP | |
Identifiant de l'entreprise | 447538182 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 14 RUE DE L'INDUSTRIE 39270 ORGELET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 décembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 3 022 123,50 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 février 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | -27 222,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 11 280 294 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 11 280 295 |
Actif circulant net | 560 202 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 441 494 |
Placement | 118 708 |
Total Actif | 11 840 498 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 317 850 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 522 648 |
Total Passif | 11 840 498 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 6 621 |
Résultat d'exploitation | -6 621 |
Produit financier net | 5 760 |
Charge financière | 6 107 |
Résultat financier | -347 |
Résultat courrant | -6 968 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -27 222 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44753818200026 | CIEE GROUP ZONE INDUSTRIELLE 14 RUE DE L INDUSTRIE 39270 ORGELET FRANCE |
44753818200026 | SATYS ELECTRIC ZONE INDUSTRIELLE 14 RUE DE L INDUSTRIE 39270 ORGELET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers