M Sebastien GUILLAUME
Gérant de AMALEA
M Sebastien GUILLAUME a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société AMALEA
M Sebastien GUILLAUME peut être contacté au siège de la société AMALEA par courrier à l'adresse AMALEA 26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS FRANCE
La société AMALEA est principalement dirigée par M Sebastien GUILLAUME qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de logiciels système et de réseau ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de systèmes d'exploitation, édition de logiciels réseau
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829A (Ãdition de logiciels système et de réseau), les activités sont :
- Ãdition de logiciels système et de réseau
- l'édition de logiciels système d'exploitation
- l'édition de logiciels réseau
La société AMALEA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/05/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44791110800028.
- MME Andree KIPOUROPOULOS, Gérant (1938) depuis le 06 décembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Sebastien GUILLAUME, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 08 août 2006
- MME Abdree KIPOUROPOULOS, Gérant (1938) du 26 novembre 2014 au 06 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
26 RUE DAMREMONT
75018 PARIS 18
Téléphone : Société
AMALEA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMALEA | |
Entrepreneurs individuels | AMALEA | |
Identifiant de l'entreprise | 447911108 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 12 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 avril 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 59 890,00 | |
Résultat net | 14 032,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829A : Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Activité principale de l'entreprise | 5829A : Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de logiciels système et de réseau | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de systèmes d'exploitation, édition de logiciels réseau |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 22 627 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 18 967 |
Immobilisation financière | 3 660 |
Actif circulant net | 7 741 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 7 111 |
Placement | 630 |
Total Actif | 30 368 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -24 785 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 55 154 |
Total Passif | 30 368 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 59 890 |
Produit d'exploitation | 100 919 |
Charge d'exploitation | 91 096 |
Résultat d'exploitation | 9 823 |
Produit financier net | 1 |
Charge financière | 764 |
Résultat financier | -763 |
Résultat courrant | 9 060 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 5 028 |
Résultat exceptionnel | 4 972 |
Résultat net | 14 032 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44791110800028 | AMALEA 26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
Gérant partant : Cordoleani, Olivier, nomination du Gérant : Kipouropoulos, Abdrée