M Luc WELLENS
Président de B C D TRAVEL FRANCE
M Luc WELLENS a 78 ans ( naissance en 1946), est Président de la société B C D TRAVEL FRANCE
M Luc WELLENS peut être contacté au siège de la société B C D TRAVEL FRANCE par courrier à l'adresse B C D TRAVEL FRANCE L IRISIUM RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE FRANCE, par téléphone au 01Â 73Â 28Â 73Â 00
La société B C D TRAVEL FRANCE est principalement dirigée par M Luc WELLENS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de voyage ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- Activités des agences de voyage
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
La société B C D TRAVEL FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44826827600061.
- M Heinz JENNEWEIN, Président (1970) depuis le 09 juillet 2014
- MME Valerie SASSET, Directeur général (1961) depuis le 20 février 2007
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société B C D TRAVEL FRANCE est de 59 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Aart KORTEWEG, Président (1949) du 04 juillet 2006 au 20 février 2007
- M Arnaud AMELINE, Président (1967) du 18 octobre 2005 au 22 août 2006
- M Luc WELLENS, Président (1946) du 30 novembre 2004 au 20 mai 2008
- M Pierre-Marie GRISONI, Président (1961) du 27 janvier 2004 au 30 novembre 2004
- MME Iiona DE MARCH, Président (1963) du 20 mai 2008 au 17 février 2009
- MME Ilona DE MARCH, Président (1963) du 17 février 2009 au 09 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 décembre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B C D TRAVEL FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | B C D TRAVEL FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 448268276 | |
Numéro interne du siège | 00061 | |
Adresse | 38 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 9 148 041,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 18 avril 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 22 638 000,00 | |
Résultat net | -2 505 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale | 7911Z | |
Première activité | 7911Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des agences de voyage | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | agence de voyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 812 000 |
Immobilisation incorporelle | 13 000 |
Immobilisation corporelle | 1 194 000 |
Immobilisation financière | 605 000 |
Actif circulant net | 11 694 000 |
Stock | 0 |
Avance | 1 270 000 |
Créance | 6 290 000 |
Placement | 4 134 000 |
Total Actif | 13 505 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 657 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 939 000 |
Dette | 8 909 000 |
Total Passif | 13 505 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 638 000 |
Produit d'exploitation | 23 088 000 |
Charge d'exploitation | 25 611 000 |
Résultat d'exploitation | -2 523 000 |
Produit financier net | 1 049 000 |
Charge financière | 1 030 000 |
Résultat financier | 20 000 |
Résultat courrant | -2 504 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | -2 505 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44826827600061 | B C D TRAVEL FRANCE 38 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS FRANCE |
44826827600053 | B C D TRAVEL FRANCE L IRISIUM RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE FRANCE |
44826827600079 | B C D TRAVEL FRANCE L ATRIUM DU MILLENAIRE 78 ALLEE JOHN NAPIER 34000 MONTPELLIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
Président partant : Wellens, Luc, nomination du Président : De March, Ilona
Président partant : De March, Ilona, nomination du Président : Jennewein, Heinz
Président : Jennewein Heinzà; Directeur général : SASSET Valérieà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS