M Bruno NIVIERE
Président de CPECF-MARSEILLE
M Bruno NIVIERE a 71 ans ( naissance en 1953), est Président de la société CPECF-MARSEILLE
M Bruno NIVIERE peut être contacté au siège de la société CPECF-MARSEILLE par courrier à l'adresse CPECF MARSEILLE MERCURY CPECF 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE FRANCE, par téléphone au 04Â 91Â 13Â 83Â 13 ou par fax au 04Â 91Â 13Â 99Â 09
La société CPECF-MARSEILLE est principalement dirigée par M Bruno NIVIERE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société CPECF-MARSEILLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44837509700012.
- M Stephane PEREZ, Directeur général délégué (1965) depuis le 08 novembre 2016
- MME Audrey BIANCARELLI, Président (1982) depuis le 27 décembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CPECF-MARSEILLE est de 51 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno NIVIERE, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 08 novembre 2016
- M Bruno NIVIERE, Président (1953) du 08 novembre 2016 au 27 décembre 2016
- M Stephane PEREZ, Directeur général délégué (1965) du 19 janvier 2005 au 08 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE PHOCENNE D`EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE, Administrateur depuis le 08 novembre 2016
- THEMIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 novembre 2016
- COMPAGNIE PHOCEENNE D`EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 08 novembre 2016
23 RUE PAVILLON
13001 MARSEILLE 1
Téléphone : 04Â 91Â 13Â 83Â 13 Société
CPECF-MARSEILLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CPECF-MARSEILLE | |
Entrepreneurs individuels | CPECF-MARSEILLE | |
Identifiant de l'entreprise | 448375097 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 avril 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 29 avril 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 613 642,00 | |
Résultat net | 69 421,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 428 050 |
Immobilisation incorporelle | 419 180 |
Immobilisation corporelle | 6 828 |
Immobilisation financière | 2 042 |
Actif circulant net | 193 371 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 92 378 |
Placement | 100 993 |
Total Actif | 621 423 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 409 711 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 211 712 |
Total Passif | 621 422 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 613 642 |
Produit d'exploitation | 676 004 |
Charge d'exploitation | 586 107 |
Résultat d'exploitation | 89 897 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 459 |
Résultat financier | -459 |
Résultat courrant | 89 438 |
Produit exceptionnel | 122 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 122 |
Résultat net | 69 421 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44837509700012 | CPECF MARSEILLE MERCURY CPECF 23 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Directeur général délégué Administrateur : PEREZ Stephane Hugues modification le 23 Décembre 2016 ; Administrateur : COMPAGNIE PHOCENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE représenté par LABRE Herve Oscar Jules modification le 06 Mai 2003 ; Commissaire aux comptes titulaire : THEMIS modification le 23 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUTILLOT Guy ; Président Directeur général Administrateur : BIANCARELLI Audrey en fonction le 23 Décembre 2016
Commissaire aux comptes titulaire : THEMIS modification le 23 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUTILLOT Guy ; Président : BIANCARELLI Audrey modification le 19 Juin 2019
Commissaire aux comptes titulaire : THEMIS modification le 23 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUTILLOT Guy ; Président : CHAPART Laurent en fonction le 09 Juillet 2019 ; Directeur général : POURIEUX Antoine en fonction le 09 Juillet 2019
Président : CHAPART Laurent ; Directeur général : POURIEUX Antoine
Président : VAUTIER Vincent, Maurice, Philippe ; Directeur général : POURIEUX Antoine ; Directeur général : STENGER Mathieu, Alfred