M Ernst WESSEL
Président de OD PARTICIPATIONS FRANCE
M Ernst WESSEL a 61 ans ( naissance en 1963), est Président de la société OD PARTICIPATIONS FRANCE
M Ernst WESSEL peut être contacté au siège de la société OD PARTICIPATIONS FRANCE par courrier à l'adresse OD PARTICIPATIONS FRANCE ZONE ARTISANALE DE VILLEVERT 126 AVENUE DU POTEAU 60300 SENLIS FRANCE
La société OD PARTICIPATIONS FRANCE est principalement dirigée par M Ernst WESSEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société OD PARTICIPATIONS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44858329400039.
- M Herve GILG, Président (1968) depuis le 13 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Bernard SASSE, Président (1963) du 23 février 2013 au 04 juillet 2015
- M Boubacar DIARRA, Gérant (1968) du 11 juillet 2006 au 01 août 2006
- M Caspaar TRAUTWEIN, Président (1964) du 07 février 2017 au 13 mai 2017
- M Ernst WESSEL, Président (1963) du 04 juillet 2015 au 14 septembre 2016
- M James GRADY, Président (1966) du 14 septembre 2016 au 07 février 2017
- M Michel MILCENT, Président (1957) du 09 octobre 2010 au 23 février 2013
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 juillet 2015
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juillet 2015
126 AV DU POTEAU
60300 SENLIS
Téléphone : Société
OD PARTICIPATIONS FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OD PARTICIPATIONS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | OD PARTICIPATIONS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 448583294 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 126 AV DU POTEAU 60300 SENLIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 novembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 131 783 088,50 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 19 mai 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 947 000,00 | |
Résultat net | -54 369 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 247 181 000 |
Immobilisation incorporelle | 61 000 |
Immobilisation corporelle | 5 608 000 |
Immobilisation financière | 241 512 000 |
Actif circulant net | 41 922 000 |
Stock | 0 |
Avance | 3 000 |
Créance | 41 863 000 |
Placement | 56 000 |
Total Actif | 289 103 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 285 075 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 33 000 |
Dette | 3 995 000 |
Total Passif | 289 103 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 947 000 |
Produit d'exploitation | 6 951 000 |
Charge d'exploitation | 3 890 000 |
Résultat d'exploitation | 3 062 000 |
Produit financier net | 18 294 000 |
Charge financière | 77 193 000 |
Résultat financier | -58 899 000 |
Résultat courrant | -55 838 000 |
Produit exceptionnel | 1 200 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 1 192 000 |
Résultat net | -54 369 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44858329400039 | OD PARTICIPATIONS FRANCE ZONE ARTISANALE DE VILLEVERT 126 AVENUE DU POTEAU 60300 SENLIS FRANCE |
44858329400039 | OD PARTICIPATIONS FRANCE ZONE ARTISANALE DE VILLEVERT 126 AVENUE DU POTEAU 60300 SENLIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant non associé : MILCENT Michel Pierre Marie. Associé en nom collectif : OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV. Associé en nom collectif : HETEYO HOLDING BV.
Gérant non associé : MILCENT Michel Pierre Marie. Associé en nom collectif : OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV. Associé en nom collectif : HETEYO HOLDING BV.
Gérant non associé : MILCENT Michel Pierre Marie Associé en nom collectif : OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV Associé en nom collectif : HETEYO HOLDING BV
Gérant non associé : MILCENT Michel Pierre Marie Associé en nom collectif : OFFICE DEPOT NETHERLANDS BV Associé en nom collectif : HETEYO HOLDING BV
Gérant non associé : MILCENT Michel Pierre Marie Associé en nom collectif : OFFICE DEPOT NETHERLANDS BV Associé en nom collectif : HETEYO HOLDING BV Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : MILCENT Michel Pierre Marie modification le 13 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : SASSE Bernard Jan en fonction le 21 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : WESSEL Ernst en fonction le 02 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Président : GRADY James Henry en fonction le 12 Septembre 2016
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Président : TRAUTWEIN Caspaar en fonction le 03 Février 2017
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Président : GILG Hervé Georges en fonction le 11 Mai 2017
Président : GILG Hervé Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE Guillaume Marie Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : LICHTENWALDER Wolfgang ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Création détention gestion des participations dans des sociétés ou autres organismes dont l'activité principale consiste àfournir des fournitures de bureaux du matériel de bureau et des prestations de services. La société a pour objet tant en France qu'àl'étranger le négoce, l'achat et la vente de papeterie, fournitures de bureaux, mobilier, matériel de bureau, les articles de publicité, de dessin, d'articles informatiques, bureautiques ou reprographiques, la reliure, la commercialisation d'autocollants, de cartonnages, de rubans adhésifs, de produits d'emballages, de conditionnements, d'hygiène et de sécurité.
Président : SCHMITT Alexander ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : RIVERS Martin, Andrew ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS