M Didier STEIMER
Gérant de PASSAGERS POLE SERVICES
M Didier STEIMER a 69 ans ( naissance en 1953), est Gérant de la société PASSAGERS POLE SERVICES
M Didier STEIMER peut être contacté au siège de la société PASSAGERS POLE SERVICES par courrier à l'adresse PASSAGERS POLE SERVICES ROISSY CDG ANGLE RUE DES M RUE DE LA FERME 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 62Â 84Â 10
La société PASSAGERS POLE SERVICES est principalement dirigée par M Didier STEIMER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Manutention non portuaire ,manutentionnaire, société de manutention
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5224B (Manutention non portuaire), les activités sont :
- Manutention non portuaire
- le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages, lors des ruptures de charge, ailleurs que dans les ports maritimes (manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)
- l'arrimage et le débardage de conteneurs et d'autres marchandises ailleurs que dans les ports maritimes
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'installations de terminaux (cf52.21Z, 52.22Z et 52.23Z)
La société PASSAGERS POLE SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/05/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44860177300014.
- M Jean-Arnaud PUIG, Gérant (1976) depuis le 22 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DUBOIS, Gérant (1940) du 28 juin 2005 au 23 juin 2009
- M Charles-Henry RENAULD, Gérant (1951) du 26 avril 2013 au 31 juillet 2014
- M Didier STEIMER, Gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 28 juin 2005
- M Emmanuel HEUSSE, Commissaire aux comptes titulaire (1961) du 22 juin 2016 au 15 décembre 2016
- M Jose MUSSARD, Gérant (1955) du 04 octobre 2010 au 21 mars 2012
- M Luc SENECHAL, Gérant (1960) du 23 juin 2009 au 04 octobre 2010
- M Thierry VARIN, Gérant (1965) du 31 juillet 2014 au 22 juin 2016
- MME Isabelle NUGUE, Gérant (1964) du 21 mars 2012 au 26 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- CABINET HEUSSE, Commissaire aux comptes suppléant du 22 juin 2016 au 15 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PASSAGERS POLE SERVICES | |
Sigle de l'entreprise | PPS | |
Entrepreneurs individuels | PASSAGERS POLE SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 448601773 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE LA FERME 93290 TREMBLAY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 17 juin 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 17 juin 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 442 000,00 | |
Résultat net | -505 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5224B : Manutention non portuaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5224B : Manutention non portuaire | |
Activité principale | 5224A | |
Première activité | 5224A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Manutention non portuaire | |
Synonyme | manutentionnaire, société de manutention | |
Principal | manutentionnaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 000 |
Immobilisation financière | 60 |
Actif circulant net | 297 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 297 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 298 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -789 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 296 000 |
Dette | 791 000 |
Total Passif | 298 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 442 000 |
Produit d'exploitation | 11 873 000 |
Charge d'exploitation | 12 369 000 |
Résultat d'exploitation | -495 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -497 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | -505 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44860177300014 | PASSAGERS POLE SERVICES ROISSY CDG ANGLE RUE DES M RUE DE LA FERME 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE |
44860177300014 | PASSAGERS POLE SERVICES ROISSY CDG ANGLE RUE DES M RTE DE LA FERME 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 00538 Manutention ferroviaire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 03017 Ports et manutention CCN unifiée
- 00016 Transports routiers
Gérant : DUBOIS Bertrand modification le 01 Mars 2007. Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007. Co-commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Mars 2009. Co-commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007. Co-commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Mars 2009. Co-commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009. Gérant : SENECHAL Luc en fonction le 09 Juin 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Co-commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Mars 2009 Co-commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009 Gérant : MUSSARD José, Claude en fonction le 29 Septembre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Co-commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Mars 2009 Co-commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009 Gérant : JOUVET Isabelle, Anne, Marie en fonction le 19 Mars 2012
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 11 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009 Gérant : RENAULD Charles-Henry, Marie, Laurent en fonction le 24 Avril 2013
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François modification le 29 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Mars 2009 Gérant : VARIN Thierry en fonction le 29 Juillet 2014
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Gérant : VARIN Thierry en fonction le 29 Juillet 2014
Commissaire aux comptes titulaire : HEUSSE Emmanuel en fonction le 30 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET HEUSSE en fonction le 30 Avril 2007 Gérant : PUIG Jean-Arnaud en fonction le 20 Juin 2016