M Giuseppe SANGIORGIO
Directeur général délégué de COOPANAME
M Giuseppe SANGIORGIO a 66 ans ( naissance en 1956), est Directeur général délégué de la société COOPANAME
M Giuseppe SANGIORGIO peut être contacté au siège de la société COOPANAME par courrier à l'adresse COOPANAME 2 AVENUE FELIX FAURE 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 0143671704
La société COOPANAME est principalement dirigée par M Giuseppe SANGIORGIO qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société COOPANAME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/06/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44876252600136.
- M Claude CRESTANI, Administrateur (1963) depuis le 15 octobre 2013
- M Damien LOPEZ, Administrateur (1966) depuis le 17 mars 2009
- M Dominique POISSON, Administrateur (1959) depuis le 02 août 2014
- M Eric HOANG, Commissaire aux comptes titulaire (1956) depuis le 03 juin 2015
- M Ibing MBOUMBA, Directeur général délégué (1987) depuis le 17 mars 2015
- M Jean DHAM, Administrateur (1974) depuis le 08 août 2015
- M Jean ROBERT, Administrateur (1981) depuis le 10 septembre 2011
- M Ludovic ARNOUX, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 03 juin 2015
- M Patrick LEMOINE, Administrateur (1968) depuis le 08 août 2015
- M Vincent KADI, Administrateur (1981) depuis le 17 mars 2015
- MME Aurelie JALLUT, Président du conseil d`administration (1976) depuis le 10 septembre 2011
- MME Helene VANDENBILCKE, Directeur général délégué (1978) depuis le 15 janvier 2008
- MME Laure JACOBSON, Administrateur (1957) depuis le 05 octobre 2016
- MME Noemie DE GRENIER DE LATOUR, Directeur général (1984) depuis le 17 mars 2015
L'âge moyen des 14 dirigeants de la société COOPANAME est de 51 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DUBOIS, Administrateur (1948) du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2011
- M El BOUDJEDIA, Gérant (1969) du 15 novembre 2005 au 24 avril 2007
- M Emmanuel GRADT, Administrateur (1965) du 10 septembre 2011 au 15 octobre 2013
- M Giuseppe SANGIORGIO, Administrateur (1956) du 17 mars 2009 au 17 mars 2015
- M Giuseppe SANGIORGIO, Directeur général délégué (1956) du 09 janvier 2010 au 17 mars 2015
- M Ibing-Imbombi MBOUMBA, Administrateur (1987) du 15 octobre 2013 au 05 octobre 2016
- M Stephane CUTXAN, Administrateur (1977) du 10 septembre 2011 au 15 octobre 2013
- M Stephane VEYER, Gérant (1971) du 15 novembre 2005 au 15 janvier 2008
- M Stephane VEYER, Directeur général (1971) du 17 mars 2009 au 17 mars 2015
- M Stephane VEYER, Administrateur (1971) du 25 septembre 2010 au 17 mars 2015
- MME Anne CHONIK, Président du conseil d`administration (1961) du 28 avril 2009 au 08 août 2015
- MME Catherine BODET, Administrateur (1963) du 17 mars 2009 au 06 septembre 2012
- MME Elisabeth BOST, Associé-gérant (1942) du 20 avril 2004 au 15 novembre 2005
- MME Elsa MANGHI, Administrateur (1977) du 02 août 2014 au 05 octobre 2016
- MME Francoise CLAUTRES, Administrateur (1965) du 17 mars 2009 au 10 septembre 2011
- MME Helene SPOLADORE, Administrateur (1972) du 08 septembre 2009 au 08 août 2015
- MME Nathalie BLANCHARD, Administrateur (1961) du 17 mars 2009 au 10 septembre 2011
- MME Nathalie DELVOLVE, Administrateur (1971) du 10 septembre 2011 au 17 mars 2015
- MME Noemie DE GRENIER DE LATOUR, Administrateur (1984) du 17 mars 2015 au 05 octobre 2016
- MME Noemie DE GRENIER DELATOUR, Administrateur (1984) du 11 septembre 2010 au 15 octobre 2013
- MME Pascale MOUNIER, Administrateur (1962) du 15 octobre 2013 au 05 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
2 AV FELIX FAURE
92000 NANTERRE
Téléphone : 0143671704 Société
COOPANAME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOPANAME | |
Entrepreneurs individuels | COOPANAME | |
Identifiant de l'entreprise | 448762526 | |
Numéro interne du siège | 00136 | |
Adresse | 3 RUE ALBERT MARQUET 75020 PARIS 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 juin 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 8 481 000,00 | |
Résultat net | 52 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 192 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 120 000 |
Immobilisation financière | 72 000 |
Actif circulant net | 4 123 000 |
Stock | 166 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 037 000 |
Placement | 920 000 |
Total Actif | 4 315 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 734 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 000 |
Dette | 3 578 000 |
Total Passif | 4 315 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 481 000 |
Produit d'exploitation | 9 116 000 |
Charge d'exploitation | 9 081 000 |
Résultat d'exploitation | 34 000 |
Produit financier net | 110 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | -35 000 |
Résultat courrant | -1 000 |
Produit exceptionnel | 138 000 |
Charges exceptionnelles | 85 000 |
Résultat exceptionnel | 53 000 |
Résultat net | 52 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44876252600136 | COOPANAME 3 AU 7 3 RUE ALBERT MARQUET 75020 PARIS FRANCE |
44876252600136 | COOPANAME 3 AU 7 3 RUE ALBERT MARQUET 75020 PARIS FRANCE |
44876252600151 | COOPANAME 3 RUE DE VERDUN 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE |
44876252600169 | COOPANAME 12 RUE ELISEE RECLUS 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE |
44876252600144 | COOPANAME 2 RUE DE BELFORT 72000 LE MANS FRANCE |
44876252600037 | COOPANAME 2 AVENUE FELIX FAURE 92000 NANTERRE FRANCE |
44876252600185 | COOPANAME 136 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE FRANCE |
44876252600185 | COOPANAME 136 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE FRANCE |
44876252600078 | COOPANAME 110 RUE JEANNE D ARC 75013 PARIS FRANCE |
44876252600177 | COOPANAME 2 RUE MOHAMED DIB 93200 ST DENIS FRANCE |
44876252600177 | COOPANAME 2 RUE MOHAMED DIB 93200 SAINT DENIS |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire