M Thomas LAWS JR
Directeur général de MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS
M Thomas LAWS JR a 61 ans ( naissance en 1961), est Directeur général de la société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS
M Thomas LAWS JR peut être contacté au siège de la société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS par courrier à l'adresse MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS BA T G LES ULIS BATIMENT G 1 RUE DE TERRE NEUVE LES ULIS 91967 COURTABOEUF CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 64Â 86Â 42Â 80 ou par fax au 01Â 64Â 86Â 42Â 89
La société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS est principalement dirigée par M Thomas LAWS JR qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/06/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44883937300017.
- M Donald WHITT JR, Directeur général (1966) depuis le 09 février 2016
- M Graham KINGWELL, Président (1974) depuis le 16 janvier 2014
- M Michel NISSE, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 11 mars 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS est de 54 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M John MC VEY, Directeur général (1956) du 18 octobre 2005 au 18 mars 2008
- M Michael SADLER, Président (1957) du 18 mars 2008 au 01 septembre 2009
- M Paul MULLEN, Président (1964) du 13 janvier 2004 au 10 février 2004
- M Paul MULLEN, Directeur général (1964) du 18 octobre 2005 au 18 mars 2008
- M Philippe HUREZ, Commissaire aux comptes suppléant (1959) du 09 février 2016 au 11 mars 2016
- M Thomas LAWS JR, Directeur général (1961) du 16 janvier 2014 au 09 février 2016
- M Wilbur STOVER, Président (1953) du 10 février 2004 au 18 mars 2008
- MME Jo PFEIFER, Directeur général (1959) du 18 octobre 2005 au 13 novembre 2007
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 448839373 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 91967 LES ULIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 juin 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 juin 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 366 000,00 | |
Résultat net | 193 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 245 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 214 000 |
Immobilisation financière | 31 000 |
Actif circulant net | 1 778 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 493 000 |
Placement | 285 000 |
Total Actif | 2 023 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 609 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 397 000 |
Dette | 1 018 000 |
Total Passif | 2 023 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 366 000 |
Produit d'exploitation | 4 366 000 |
Charge d'exploitation | 4 198 000 |
Résultat d'exploitation | 168 000 |
Produit financier net | 129 000 |
Charge financière | 58 000 |
Résultat financier | 70 000 |
Résultat courrant | 238 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 193 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44883937300017 | MICRON SEMICONDUCTOR FRANCE SAS BA T G LES ULIS BATIMENT G 1 RUE DE TERRE NEUVE LES ULIS 91967 COURTABOEUF CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 27 Mai 2005. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007. Directeur général : Mc VEY John Heaton en fonction le 28 Septembre 2005. Directeur général : MULLEN Paul Craig en fonction le 28 Septembre 2005. Directeur général : LAWS JR Thomas L en fonction le 28 Septembre 2005. Président : SADLER Michael William en fonction le 19 Février 2008 .
Au fonds vendu MICRO SEMICONDUCTOR FRANCE SAS - Mr Guillaume BATAILLE - 1 Rue de Terre Neuve Bâtiment G Les Ulis 91967 COURTABOEUF pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 27 Mai 2005 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007 Directeur général : Mc VEY John Heaton en fonction le 28 Septembre 2005 Directeur général : LAWS JR Thomas L en fonction le 28 Septembre 2005 Président : SADLER Michael William en fonction le 19 Février 2008
Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 27 Mai 2005 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007 Président : Mc VEY John Heaton modification le 10 Août 2009 Directeur général : LAWS JR Thomas L en fonction le 28 Septembre 2005
Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 27 Mai 2005 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007 Directeur général : LAWS JR Thomas L en fonction le 28 Septembre 2005 Président : KINGWELL Graham Paul en fonction le 14 Janvier 2014
Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 27 Mai 2005 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007 Président : KINGWELL Graham Paul modification le 21 Janvier 2014 Directeur général : WHITT JR Donald Edward en fonction le 05 Février 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 20 Mars 2007 Président : KINGWELL Graham Paul modification le 21 Janvier 2014 Directeur général : WHITT JR Donald Edward en fonction le 05 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : NISSE Michel en fonction le 09 Mars 2016
Président : KINGWELL Graham Paul ; Directeur général : NEWMAN Paul Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : NISSE Michel
Président : VILLEPREUX Patrick Dominique ; Directeur général : BALLARD Giles Philip ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : NISSE Michel
Président : VILLEPREUX Patrick Dominique ; Directeur général : BALLARD Giles Philip ; Directeur général : SIERRA PADILLA Gabriel Sierra ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : NISSE Michel