M Vincent MUZICA
Gérant de TRELEC
M Vincent MUZICA a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société TRELEC
M Vincent MUZICA peut être contacté au siège de la société TRELEC par courrier à l'adresse TRELEC ZONE ARTISANALE DE VILSAIN AVENUE DU COLONEL PARSONS 28200 CHATEAUDUN FRANCE, par téléphone au 0237451925
La société TRELEC est principalement dirigée par M Vincent MUZICA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de composants électroniques ,fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2611Z (Fabrication de composants électroniques), les activités sont :
- Fabrication de composants électroniques
- Cette sous-classe comprend la fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques.
- la fabrication de condensateurs électroniques
- la fabrication de résistances électroniques
- la fabrication de circuits imprimés nus
- la fabrication de composants électroniques actifs :
- composants électroniques discrets : diodes, transistors et dispositifs discrets connexes
- diodes électroluminescentes (LED)
- composants d'affichage (plasma, polymère, à cristaux liquides)
- tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et écrans de visualisation
- tubes électroniques divers
- cristaux piézoélectriques et dispositifs piézoélectriques ou optoélectroniques
- circuits intégrés (analogique, numérique ou hybride)
- microprocesseurs
- la fabrication d'appareillages de coupure et de connexion de type électronique :
- connecteurs, interrupteurs, commutateurs, etc.
- la fabrication de transformateurs, bobines, starters et autres inducteurs électroniques
- la fabrication de solénoïdes et de transducteurs pour applications électroniques
- la fabrication de disques et plaquettes de composés chimiques (silicium) semi-conducteurs, finis ou semi-finis
Mais sont exclues les activités :
- l'impression des cartes à mémoire (cf18.12Z)
La société TRELEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/07/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44893536100015.
- M Ludovic POUZOL, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 24 mai 2016
Anciens dirigeants :
- M Michel DEROUET, Commissaire aux comptes suppléant (1963) du 28 avril 2015 au 24 mai 2016
- M Vincent MUZICA, Gérant (1968) du 13 janvier 2004 au 28 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- ACES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mai 2016
- ANAIA FINANCE, Président depuis le 28 avril 2015
- ADH EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire du 28 avril 2015 au 24 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRELEC | |
Entrepreneurs individuels | TRELEC | |
Identifiant de l'entreprise | 448935361 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | AV COLONEL PARSONS 28200 CHATEAUDUN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 juin 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 juin 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2611Z : Fabrication de composants électroniques | |
Activité principale de l'entreprise | 2611Z : Fabrication de composants électroniques | |
Activité principale | 2611Z | |
Première activité | 2611Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de composants électroniques | |
Synonyme | fabricant de produits électroniques, fabricant de composants électroniques | |
Principal | fabricant de composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44893536100015 | TRELEC ZONE ARTISANALE DE VILSAIN AVENUE DU COLONEL PARSONS 28200 CHATEAUDUN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00930 Métallurgie Sarthe
Chez Maître Jean Marie DECOUX, Huissier 59, rue de la République 28200 Châteaudun
Président : ANAIA FINANCE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DEROUET Michel
Président : ANAIA FINANCE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ACES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : POUZOL Ludovic