M Cedric BENIT
Président de SCRF ENGINEERING
M Cedric BENIT a 48 ans ( naissance en 1974), est Président de la société SCRF ENGINEERING
M Cedric BENIT peut être contacté au siège de la société SCRF ENGINEERING par courrier à l'adresse SCRF ENGINEERING 59 T RUE DU MOUTIERS 77230 ST MARD FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 03Â 15Â 36 ou par fax au 01Â 60Â 03Â 20Â 62
La société SCRF ENGINEERING est principalement dirigée par M Cedric BENIT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société SCRF ENGINEERING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/06/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44913111900025.
- M Bernard DELON, Commissaire aux comptes suppléant (1952) depuis le 14 décembre 2016
- M Claude BENIT, Président (1948) depuis le 27 janvier 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCRF ENGINEERING est de 72 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedric BENIT, Président (1974) du 19 janvier 2005 au 09 janvier 2010
- M Cedric BENIT, Président (1974) du 09 janvier 2010 au 27 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
- CHRISTIAN LAFFITTE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 décembre 2016
59 RUE DU MOUTIERS
77230 SAINT MARD
Téléphone : 01Â 60Â 03Â 15Â 36 Société
SCRF ENGINEERING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCRF ENGINEERING | |
Entrepreneurs individuels | SCRF ENGINEERING | |
Identifiant de l'entreprise | 449131119 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 59 T RUE DU MOUTIERS 77230 SAINT MARD | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juin 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 665 000,00 | |
Résultat net | 12 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 51 000 |
Immobilisation incorporelle | 44 000 |
Immobilisation corporelle | 6 000 |
Immobilisation financière | 500 |
Actif circulant net | 934 000 |
Stock | 557 000 |
Avance | 0 |
Créance | 378 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 985 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 279 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 706 000 |
Total Passif | 985 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 665 000 |
Produit d'exploitation | 1 663 000 |
Charge d'exploitation | 1 617 000 |
Résultat d'exploitation | 46 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 29 000 |
Résultat financier | -29 000 |
Résultat courrant | 18 000 |
Produit exceptionnel | 40 000 |
Charges exceptionnelles | 37 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 12 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44913111900025 | SCRF ENGINEERING 59 T RUE DU MOUTIERS 77230 ST MARD FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Président de la société : BENIT Cédric Alix Commissaire aux comptes titulaire : CLEMENT CONSEIL & AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CHEVALIER Luc Membre du comité de direction : VALANTIN Laurent
Président de la société : BENIT Cédric Alix Commissaire aux comptes titulaire : LAFFITTE Christian Commissaire aux comptes suppléant : DELON Bernard Membre du comité de direction : VALANTIN Laurent
Président partant : Benit, Cédric Alix, nomination du Président : Benit, Claude René Henri
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 décembre 2016, désignant : mandataire(s) judiciaire(s) Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux,. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, au(x) Mandataire(s) Judiciaire(s) ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Ajilink-Labis Cabooter mission conduite par Maître Jérôme Cabooter 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 Meaux.
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 mars 2021, désignant : mandataire(s) judiciaire(s) Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, au(x) Mandataire(s) Judiciaire(s) ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux.