M Richard MARSH
Administrateur de BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS
M Richard MARSH a 57 ans ( naissance en 1967), est Administrateur de la société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS
M Richard MARSH peut être contacté au siège de la société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS par courrier à l'adresse BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS ZONE ARTISANALE PARIWEST 5 AVENUE GUTENBERG 78310 MAUREPAS FRANCE
La société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS est principalement dirigée par M Richard MARSH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/01/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44926621200033.
- M Cesar MORCILLO, Directeur général (1963) depuis le 12 juin 2015
- M Charles BUDGE, Directeur général (1964) depuis le 08 juillet 2017
- M Frank VAN ZANTEN, Directeur général (1967) depuis le 11 avril 2006
- M Jaume GRANE, Directeur général (1953) depuis le 10 juillet 2010
- M Jean GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 12 juin 2015
- M Pierre-Yves HELIAS, Président (1961) depuis le 31 décembre 2016
- M Richard MARSH, Directeur général (1967) depuis le 24 août 2004
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS est de 61 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude BOENNEC, Administrateur (1960) du 03 juillet 2007 au 10 juillet 2010
- M Francois OSTER, Gérant (1962) du 13 août 2011 au 13 janvier 2015
- M Frank VAN ZANTEN, Directeur général (1967) du 11 avril 2006 au 08 juillet 2017
- M Hubert THELLIER, Gérant (1963) du 14 février 2015 au 12 juin 2015
- M Richard MARSCH, Président (1967) du 01 juin 2004 au 24 août 2004
- M Richard MARSH, Administrateur (1967) du 13 août 2011 au 17 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 juin 2015
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 12 juin 2015 au 05 octobre 2016
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire du 12 juin 2015 au 05 octobre 2016
5 AV GUTENBERG
78310 MAUREPAS
Téléphone : Société
BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 449266212 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 5 AV GUTENBERG 78310 MAUREPAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 décembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 318 647 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 506 751,00 | |
Résultat net | -6 422 152,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 351 726 304 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 351 726 304 |
Actif circulant net | 613 779 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 608 521 |
Placement | 5 258 |
Total Actif | 352 340 096 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 131 989 024 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 301 200 |
Dette | 217 049 872 |
Total Passif | 352 340 096 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 506 751 |
Produit d'exploitation | 506 820 |
Charge d'exploitation | 737 317 |
Résultat d'exploitation | -230 497 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 8 258 424 |
Résultat financier | -8 258 424 |
Résultat courrant | -8 488 921 |
Produit exceptionnel | 440 396 |
Charges exceptionnelles | 487 913 |
Résultat exceptionnel | -47 517 |
Résultat net | -6 422 152 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44926621200033 | BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS ZONE ARTISANALE PARIWEST 5 AVENUE GUTENBERG 78310 MAUREPAS FRANCE |
44926621200033 | BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS ZONE ARTISANALE PARIWEST 5 AVENUE GUTENBERG 78310 MAUREPAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : VAN ZANTEN Frank Administrateur : GRANE Jaume Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Président : VAN ZANTEN Frank Administrateur : GRANE Jaume Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Président : VAN ZANTEN Frank en fonction le 28 Janvier 2011 Administrateur : GRANE Jaume en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Janvier 2011 Administrateur : OSTER François en fonction le 11 Août 2011 Administrateur : MARSH Richard en fonction le 11 Août 2011
Gérant : VAN ZANTEN Frank modification le 09 Septembre 2011 Gérant : GRANE Jaume modification le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Janvier 2011 Gérant : OSTER François modification le 09 Septembre 2011 Associé : BUNZL OVERSEAS HOLDINGS (NO 2) en fonction le 09 Septembre 2011 Associé : SELECTUSER LTD en fonction le 09 Septembre 2011
Gérant : VAN ZANTEN Frank modification le 09 Septembre 2011 Gérant : GRANE Jaume modification le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Janvier 2011 Associé : BUNZL OVERSEAS HOLDINGS (NO 2) en fonction le 09 Septembre 2011 Associé : SELECTUSER LTD en fonction le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015
Gérant : VAN ZANTEN Frank modification le 09 Septembre 2011 Gérant : GRANE Jaume modification le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Janvier 2011 Associé : BUNZL OVERSEAS HOLDINGS (NO 2) en fonction le 09 Septembre 2011 Associé : SELECTUSER LTD en fonction le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 Gérant : THELLIER Hubert en fonction le 12 Février 2015
Gérant : VAN ZANTEN Frank modification le 09 Septembre 2011 Gérant : GRANE Jaume modification le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Janvier 2011 Associé : BUNZL OVERSEAS HOLDINGS (NO 2) en fonction le 09 Septembre 2011 Associé : SELECTUSER LTD en fonction le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 Gérant : MORCILLO Cesar en fonction le 10 Juin 2015
Gérant : VAN ZANTEN Frank modification le 09 Septembre 2011 Gérant : GRANE Jaume modification le 09 Septembre 2011 Associé : BUNZL OVERSEAS HOLDINGS (NO 2) en fonction le 09 Septembre 2011 Associé : SELECTUSER LTD en fonction le 09 Septembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 09 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 Gérant : MORCILLO Cesar en fonction le 10 Juin 2015
Directeur général : GRANE Jaume modification le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 ; Directeur général : MORCILLO Cesar modification le 29 Décembre 2016 ; Directeur général : MARSH Richard en fonction le 29 Décembre 2016 ; Président : HELIAS Pierre-Yves en fonction le 29 Décembre 2016 ; Directeur général : BUDGE Charles Paul en fonction le 06 Juillet 2017
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 ; Président Administrateur : MARSH Richard modification le 14 Mai 2018 ; Administrateur : HELIAS Pierre-Yves modification le 14 Mai 2018 ; Administrateur : ANDREVON Pierre Yves en fonction le 14 Mai 2018
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 ; Président Administrateur : MARSH Richard modification le 14 Mai 2018 ; Administrateur : HELIAS Pierre-Yves modification le 14 Mai 2018 ; Administrateur : ANDREVON Pierre Yves en fonction le 14 Mai 2018 ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : HELIAS Pierre-Yves en fonction le 20 Juin 2018
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 29 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 09 Janvier 2015 ; Président Administrateur : MARSH Richard modification le 14 Mai 2018 ; Administrateur : HELIAS Pierre-Yves modification le 14 Mai 2018 ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : HELIAS Pierre-Yves en fonction le 20 Juin 2018 ; Administrateur : LUBIN Eric en fonction le 28 Novembre 2018
nomination du Président : Marsh, Richard ; nomination de l'Administrateur : Marsh, Richard ; nomination de l'Administrateur : Helias, Pierre-Yves ; nomination de l'Administrateur : Lubin, Eric ; nomination du Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : Helias, Pierre-Yves ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean Christophe
Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean Christophe
Président partant : Marsh, Richard ; nomination du Président : Tarratt, George David Nicholas ; nomination de l'Administrateur : Tarratt, George David Nicholas