M Pierpaolo GALLI
Président de CCI REPRESENTATION SAS
M Pierpaolo GALLI a 60 ans ( naissance en 1962), est Président de la société CCI REPRESENTATION SAS
M Pierpaolo GALLI peut être contacté au siège de la société CCI REPRESENTATION SAS par courrier à l'adresse CCI REPRESENTATION SAS ABS 37 ET 41 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE FRANCE
La société CCI REPRESENTATION SAS est principalement dirigée par M Pierpaolo GALLI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en bois, agent commercial en bois, intermédiaire de commerce en matériaux de construction, agent commercial en matériaux de construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4613Z (Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction), les activités sont :
- Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
La société CCI REPRESENTATION SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/09/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44994121000014.
- M Nicola FERRETTI, Président (1971) depuis le 05 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Franco GRANATO, Président (1955) du 02 décembre 2003 au 08 août 2006
- M Giampiero COZZANI, Directeur général délégué (1952) du 02 décembre 2003 au 27 septembre 2012
- M Marco MININNI, Président (1969) du 05 février 2011 au 16 octobre 2014
- M Pierpaolo GALLI, Président (1962) du 08 août 2006 au 05 février 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CCI REPRESENTATION SAS | |
Entrepreneurs individuels | CCI REPRESENTATION SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 449941210 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 41 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 septembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 837 823 000,00 | |
Résultat net | -3 916 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4613Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4613Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en bois, agent commercial en bois, intermédiaire de commerce en matériaux de construction, agent commercial en matériaux de construction | |
Principal | intermédiaire de commerce en bois |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 557 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 078 000 |
Immobilisation financière | 9 479 000 |
Actif circulant net | 152 104 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 90 703 000 |
Placement | 61 401 000 |
Total Actif | 163 660 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 69 077 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 94 583 000 |
Total Passif | 163 660 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 837 823 000 |
Produit d'exploitation | 838 097 000 |
Charge d'exploitation | 837 513 000 |
Résultat d'exploitation | 584 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 584 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 349 000 |
Résultat exceptionnel | -349 000 |
Résultat net | -3 916 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44994121000014 | CCI REPRESENTATION SAS ABS 37 ET 41 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01558 Industries céramiques
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Directeur général délégué : COZZANI Giampiero Président : GALLI Pierpaolo en fonction le 03 Juillet 2006
Directeur général délégué : COZZANI Giampiero Président : MININNI Marco en fonction le 01 Février 2011 Directeur général : FERRETTI Nicola en fonction le 01 Février 2011
Président : MININNI Marco en fonction le 01 Février 2011 Directeur général : FERRETTI Nicola en fonction le 01 Février 2011
Président : FERRETTI Nicola modification le 14 Octobre 2014