M Ralf SIGRIST
Président de PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT
M Ralf SIGRIST a 51 ans ( naissance en 1971), est Président de la société PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT
M Ralf SIGRIST peut être contacté au siège de la société PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT par courrier à l'adresse PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT BOIS BIGOT PARCELLE CADAST COURS N 50 DIT DE JOUARDES 28150 BOISVILLE LA ST PERE FRANCE
La société PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT est principalement dirigée par M Ralf SIGRIST qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/08/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45017682100053.
- M Matteo CARANDO, Président (1977) depuis le 06 août 2016
Anciens dirigeants :
- M Benoit GILBERT, Président (1974) du 20 février 2007 au 31 mars 2012
- M Edwin WILKINSON, Directeur général (1965) du 20 février 2007 au 20 novembre 2010
- M Edwin WILKINSON, Président (1965) du 20 novembre 2010 au 08 août 2015
- M Massimo DERCHI, Président (1963) du 08 août 2015 au 06 août 2016
- M Ralf SIGRIST, Président (1971) du 02 mars 2004 au 21 juin 2005
- M Xavier OMBREDANNE, Président (1969) du 05 juillet 2005 au 20 février 2007
Dirigeants personne morale:
- CABINET KRIBS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 novembre 2016
- EXCO VALLIANCE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 novembre 2016
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant du 08 août 2015 au 22 novembre 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 08 août 2015 au 22 novembre 2016
CRS N 50 DIT DE JOUARDES
28150 BOISVILLE LA SAINT PERE
Téléphone : Société
PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT | |
Entrepreneurs individuels | PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT | |
Identifiant de l'entreprise | 450176821 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 10 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 80 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 1 734 000,00 | |
Résultat net | 586 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale | 3511Z | |
Première activité | 3511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 6 771 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 287 000 |
Immobilisation financière | 484 000 |
Actif circulant net | 726 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 268 000 |
Placement | 458 000 |
Total Actif | 7 497 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 233 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 148 000 |
Dette | 5 116 000 |
Total Passif | 7 497 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 734 000 |
Produit d'exploitation | 1 745 000 |
Charge d'exploitation | 1 147 000 |
Résultat d'exploitation | 599 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 193 000 |
Résultat financier | -193 000 |
Résultat courrant | 406 000 |
Produit exceptionnel | 540 000 |
Charges exceptionnelles | 359 000 |
Résultat exceptionnel | 180 000 |
Résultat net | 586 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45017682100053 | PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT 10 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS FRANCE |
45017682100020 | PARC EOLIEN DU BOIS BIGOT BOIS BIGOT PARCELLE CADAST COURS N 50 DIT DE JOUARDES 28150 BOISVILLE LA ST PERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Directeur général : WILKINSON Edwin John modification le 12 Février 2007 Président : GILBERT Benoit en fonction le 05 Février 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 16 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Novembre 2010
Président : WILKINSON Edwin John modification le 29 Mars 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 29 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 16 Novembre 2010
L'aménagement, le développement et l'exploitation d'un site immobilier situe entre autres sur les parcelles Yc10, Yc17 dans le commune de Boisville-la-Saint-Père, département Eure et Loir, parc éolien de Bois Bigot sur lequel seront édifiées des éoliennes, l'exploitation de ce site en vue de produire et de vendre de l'énergie
Président partant : Derchi, Massimo, nomination du Président : Carando, Matteo
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET KRIBS, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EXCO VALLIANCE AUDIT