M Maxime BLANQUET DU CHAYLA
Administrateur de OFI ADVISERS
M Maxime BLANQUET DU CHAYLA a 66 ans ( naissance en 1956), est Administrateur de la société OFI ADVISERS
M Maxime BLANQUET DU CHAYLA peut être contacté au siège de la société OFI ADVISERS par courrier à l'adresse OFI ADVISERS 20 22 20 RUE VERNIER 75017 PARIS FRANCE
La société OFI ADVISERS est principalement dirigée par M Maxime BLANQUET DU CHAYLA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société OFI ADVISERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45052041600048.
- M Franck DUSSOGE, Administrateur (1960) depuis le 28 juillet 2012
- M Hugues FOURNIER, Administrateur (1964) depuis le 28 juillet 2012
- M Jean-Pierre GRIMAUD, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 10 mai 2016
- M Olivier REQUIN, Administrateur (1979) depuis le 14 avril 2015
- M Xavier MICHEL, Administrateur (1971) depuis le 24 janvier 2014
- M Xavier MICHEL, Directeur général (1971) depuis le 14 avril 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société OFI ADVISERS est de 54 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain REINHOLD, Président du conseil d`administration (1947) du 23 décembre 2003 au 19 février 2008
- M Antoine ROLLAND, Administrateur (1967) du 19 février 2008 au 22 avril 2016
- M Bruno GIVANOVITCH, Administrateur (1963) du 23 décembre 2003 au 19 février 2008
- M Bruno KAUFFMANN, Administrateur (1959) du 23 décembre 2003 au 03 février 2009
- M Christophe BOURRET, Administrateur (1967) du 01 août 2012 au 19 mars 2015
- M Christophe VALLS, Administrateur (1971) du 23 décembre 2003 au 03 février 2009
- M Gerard BOURRET, Président du conseil d`administration (1955) du 01 octobre 2009 au 20 mai 2017
- M Jean-Luc MALAFOSSE, Administrateur (1953) du 02 avril 2011 au 20 mai 2017
- M Jean-Marie MERCADAL, Administrateur (1963) du 27 août 2011 au 22 avril 2016
- M Jena-Pierre GRIMAUD, Administrateur (1961) du 22 avril 2016 au 10 mai 2016
- M Jerome DELMAS, Directeur général (1972) du 28 juillet 2012 au 14 avril 2015
- M Jerome DELMAS, Administrateur (1972) du 20 juin 2015 au 22 avril 2016
- M Maxime BLANQUET DU CHAYLA, Administrateur (1956) du 02 avril 2011 au 24 janvier 2014
- M Nicolas GOMART, Administrateur (1964) du 31 mai 2005 au 14 avril 2015
- M Philippe COLLAS, Administrateur (1949) du 27 août 2011 au 22 avril 2016
- M Philippe PAQUET, Administrateur (1964) du 28 juillet 2012 au 24 janvier 2014
- M Thierry CALLAULT, Administrateur (1961) du 01 octobre 2009 au 28 juillet 2012
- MME Bernadette MARION, Administrateur (1961) du 02 avril 2011 au 27 août 2011
- MME Isabelle COMBAREL, Administrateur (1978) du 24 janvier 2014 au 22 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 juin 2015
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 juin 2015
- OFIMALLIANCE, Administrateur depuis le 20 mai 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OFI ADVISERS | |
Sigle de l'entreprise | N2A | |
Entrepreneurs individuels | OFI ADVISERS | |
Identifiant de l'entreprise | 450520416 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 20 RUE VERNIER 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 17 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 08 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 510 758,00 | |
Résultat net | 983 015,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 554 287 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 554 287 |
Actif circulant net | 2 426 871 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 411 308 |
Placement | 15 563 |
Total Actif | 4 981 157 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 531 963 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 449 194 |
Total Passif | 4 981 157 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 510 758 |
Produit d'exploitation | 510 758 |
Charge d'exploitation | 562 122 |
Résultat d'exploitation | -51 364 |
Produit financier net | 428 215 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 428 215 |
Résultat courrant | 376 851 |
Produit exceptionnel | 1 804 934 |
Charges exceptionnelles | 909 542 |
Résultat exceptionnel | 895 392 |
Résultat net | 983 015 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45052041600048 | OFI ADVISERS 20 22 20 RUE VERNIER 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
modification du Président du conseil d'administration Gomart, Nicolas, nomination du Directeur général non Administrateur : Rolland, Antoine, modification de l'Administrateur Reinhold, Alain, Administrateur partant : Givanovitch, Bruno
Administrateur partant : Reinhold, Alain, Administrateur partant : Valls, Christophe, Administrateur partant : Kauffmann, David, nomination de l'Administrateur : Bourret, Gérard, nomination de l'Administrateur : Callault, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Scattaregia, Salvatore, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
modification du Commissaire aux comptes titulaire GRANT THORNTON
nomination de l'Administrateur : Malafosse, Jean-Luc, nomination de l'Administrateur : Blanquet Du Chayla, Maxime, nomination de l'Administrateur : Coulloumme Labarthe, nom d'usage : Marion, Bernadette
Administrateur partant : Coulloumme Labarthe, nom d'usage : Marion, Bernadette, nomination de l'Administrateur : Mercadal, Jean-Marie, nomination de l'Administrateur : Collas, Philippe
modification du Président du conseil d'administration Bourret, Gérard, nomination du Directeur général : Delmas, Jérôme, modification de l'Administrateur Gomart, Nicolas, modification de l'Administrateur Rolland, Antoine, Administrateur partant : Callault, Thierry, nomination de l'Administrateur : Dussoge, Franck, nomination de l'Administrateur : Fournier, Hugues, nomination de l'Administrateur : Paquet, Philippe, nomination de l'Administrateur : Bourret, Christophe
Administrateur partant : Blanquet Du Chayla, Maxime, Administrateur partant : Paquet, Philippe, nomination de l'Administrateur : Renavant, nom d'usage : Combarel, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Michel, Xavier
modification du Directeur général et Administrateur Michel, Xavier, Directeur général partant : Delmas, Jérôme, Administrateur partant : Gomart, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Requin, Olivier
nomination de l'Administrateur : Delmas, Jérôme
Administrateur partant : Rolland, Antoine, Administrateur partant : Mercadal, Jean-Marie, Administrateur partant : Collas, Philippe, Administrateur partant : Renavant, nom d'usage : Combarel, Isabelle, Administrateur partant : Delmas, Jérôme, nomination de l'Administrateur : Grimaud, Jena-Pierre
Président du conseil d'administration partant : Bourret, Gérard, modification du Président du conseil d'administration Grimaud, Jean-Pierre, Administrateur partant : Malafosse, Jean-Luc, nomination de l'Administrateur : OFIMALLIANCE représenté par Ciccardini Stéphane Adresse : 31 boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine
Administrateur partant : Requin, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Muller, Stéphane
modification du Directeur général Michel, Xavier ; Administrateur partant : OFIMALLIANCE
modification du Directeur général Dussoge, Franck ; Directeur général partant : Michel, Xavier ; nomination de l'Administrateur : OFI ASSET MANAGEMENT représenté par Galanter Marion nom d'usage : Nembe Adresse : 5 allée des Besançonnes 78430 Louveciennes
Directeur général partant : Dussoge, Franck ; nomination du Directeur général : Poli, Guillaume
Administrateur partant : Bonnin, François ; nomination de l'Administrateur : Vallet, Thierry
Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC