M Patrick LEONARD
Président de ALL SECURITY ASSISTANCE
M Patrick LEONARD a 73 ans ( naissance en 1951), est Président de la société ALL SECURITY ASSISTANCE
M Patrick LEONARD peut être contacté au siège de la société ALL SECURITY ASSISTANCE par courrier à l'adresse ALL SECURITY ASSISTANCE BURO CLUB IMMEUBLE AVANTAGE ENTREE B 1ERE 11 RUE DES ARTS ET METIERS 97200 FORT DE FRANCE FRANCE, par téléphone au 0262583356
La société ALL SECURITY ASSISTANCE est principalement dirigée par M Patrick LEONARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités de sécurité privée ,société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens), les activités sont :
- Services auxiliaires des transports aériens
- les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires
- les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
- les services au sol sur les terrains d'aviation, etc.
- les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports
- les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation)
Mais sont exclues les activités :
- la manutention du fret (cf52.24)
- les services de formation pour les pilotes d'avion à caractère professionnel (cf85.42Z) ou non (85.53Z)
- les services rendus sur les terrains d'aviation de tourisme (cf93.29Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8010Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- les services de voitures blindées
- les services de gardes du corps
- les services de détecteurs de mensonges
- les services de dactyloscopie
- les services d'agents de sécurité
Mais sont exclues les activités :
- les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- les activités d'enquête (cf80.30Z)
- les services de la police (cf84.24Z)
La société ALL SECURITY ASSISTANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45062105700097.
- M Olivier DEVAUX, Président (1962) depuis le 31 mars 2009
- MME Ingrid GOUYETTE, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 18 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALL SECURITY ASSISTANCE est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian FONTAINE, Président (1975) du 22 octobre 2015 au 20 novembre 2015
- M Herve CLAIN, Commissaire aux comptes titulaire (1951) du 22 octobre 2015 au 02 février 2017
- M Olivier DEVAUX, Président (1962) du 20 novembre 2015 au 02 février 2017
- M Patrick LEONARD, Président (1951) du 23 décembre 2003 au 31 mars 2009
Dirigeants personne morale:
- AUDIRE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 mars 2017
11 RUE DES ARTS ET METIERS
97200 FORT DE FRANCE
Téléphone : 0262583356 Société
ALL SECURITY ASSISTANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALL SECURITY ASSISTANCE | |
Sigle de l'entreprise | ASA | |
Entrepreneurs individuels | ALL SECURITY ASSISTANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 450621057 | |
Numéro interne du siège | 00097 | |
Adresse | 2 ALL BELLAVISTA 97400 SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 160 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 novembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens | |
Activité principale de l'entreprise | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Services auxiliaires des transports aériens | |
Synonyme | aéroport | |
Principal | aéroports | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de sécurité privée | |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps | |
Principal | société de sécurité privée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01351 Prévention et sécurité
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
- 00275 Transports aériens personnel au sol
changement de président, nouveau : DEVAUX (Olivier), partant : LEONARD (Patrick), changement de commissaires aux comptes titulaire, nouveau : CLAIN (Hervé), partant : MARIA (Guy), suppléant, nouveau : CARMI (Isabelle), partant : CONSEIL ET AUDIT HDM.
président : DEVAUX (Olivier, Jules, Léon) ; commissaire aux comptes titulaire : AUDIRE (SARL) représenté par ROGER (Martine) ; commissaire aux comptes suppléant : GOUYETTE (Ingrid)
Jugement prononçant la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun ; liquidateurs : la SELARL HIROU en la personne de Maître HIROU (Laurent), 8, rue Labourdonnais, 97400 Saint-Denis, la SELARL MONTRA VERS YANC-TING, 6, rue des Arums, Anse Mitan, 97229 Les Trois-Ilets ; date cessation des paiements : 29 novembre 2017 ; les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ; RG n° : 2017 007425
Par jugement en date du 03 octobre 2018 le Tribunal a ordonné l?extension de la procédure de liquidation ouverte le 24 janvier 2018. Maintient en qualité de mandataires judiciaires la SELARL HIROU en la personne de Maître Laurent HIROU, 8 rue Labourdonnais 97400 Saint Denis, et la SELARL MONTRAVERS YANG TING, 6 rue des Arums, Anse Mitan, 97429 Les Trois Ilets. Date de cessation des paiements : 29 novembre 2017. Les créances doivent être déclarées entre les mains du mandataire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. N° RG : 2018/002400
Avis de dépôt de l?état des créances au tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion où les réclamations seront recevables dans un délai d?un mois à compter de la date de la présente publication. N° RG : 17/425
Avis de dépôt de l?état des créances au Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis (La Réunion) où les réclamations seront recevables dans un délai d?un mois à compter de la date de la présente publication. N°RG : 17/7425
La liste des créances de l\'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.