MME Simone ROQUES
Co-gérant de SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION
MME Simone ROQUES a 74 ans ( naissance en 1948), elle est Co-gérant de la société SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION
MME Simone ROQUES peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION par courrier à l'adresse SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION LE MIRABEAU 7 B ROUTE DE GALICE 13090 AIX EN PROVENCE FRANCE
La société SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION est principalement dirigée par MME Simone ROQUES qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/09/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45068115000022.
- MME Simone ROQUES, Gérant (1948) depuis le 15 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M David HILEL, Gérant (1922) du 13 janvier 2004 au 15 juin 2016
- M Simones ROQUES, Gérant (1948) du 19 septembre 2006 au 15 juin 2016
- MME Simone ROQUES, Co-gérant (1948) du 13 janvier 2004 au 19 septembre 2006
Dirigeants personne morale:
- VINCI IMMOBILIER PROMOTION, Gérant depuis le 12 décembre 2013
- ELEGIE, Co-gérant du 19 octobre 2004 au 19 septembre 2006
- ELIGE, Co-gérant du 07 septembre 2004 au 19 octobre 2004
- VINCI IMMOBILIER PROMOTION, Gérant du 19 septembre 2006 au 12 décembre 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION | |
Identifiant de l'entreprise | 450681150 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 7 B RTE DE GALICE 13090 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 septembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45068115000022 | SOCIETE CIVILE D S E PARTICIPATION LE MIRABEAU 7 B ROUTE DE GALICE 13090 AIX EN PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant, Associé : ROQUES Simone né(e) HILEL Gérant : VINCI IMMOBILIER PROMOTION (SAS)