M Laurent CAZAJOUS
Co-gérant de PYRENEES MENUISERIES
M Laurent CAZAJOUS a 57 ans ( naissance en 1967), est Co-gérant de la société PYRENEES MENUISERIES
M Laurent CAZAJOUS peut être contacté au siège de la société PYRENEES MENUISERIES par courrier à l'adresse PYRENEES MENUISERIES 4 RUE DE L ADOUR 65600 SEMEAC FRANCE, par téléphone au 0562372660 ou par fax au 05Â 59Â 30Â 59Â 16
La société PYRENEES MENUISERIES est principalement dirigée par M Laurent CAZAJOUS qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie bois et PVC ,menuisier, menuiserie, bois, pvc
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- Travaux de menuiserie bois et PVC
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
La société PYRENEES MENUISERIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45090523700027.
Anciens dirigeants :
- M Christophe DELPECH, Gérant (1971) du 09 décembre 2003 au 04 janvier 2017
- M Laurent CAZAJOUS, Co-gérant (1967) du 19 juin 2007 au 19 décembre 2009
- M Laurent CAZAJOUS, Gérant (1967) du 19 décembre 2009 au 04 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 octobre 2015
- FINANCIERE DELPECH, Président depuis le 04 janvier 2017
- JEAN-PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 octobre 2015
4 RUE DE L ADOUR
65600 SEMEAC
Téléphone : 0562372660 Société
PYRENEES MENUISERIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PYRENEES MENUISERIES | |
Entrepreneurs individuels | PYRENEES MENUISERIES | |
Identifiant de l'entreprise | 450905237 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 4 RUE DE L ADOUR 65600 SEMEAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 5 723 000,00 | |
Résultat net | 16 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité principale de l'entreprise | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc | |
Principal | menuisier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 298 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 215 000 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 1 546 000 |
Stock | 504 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 689 000 |
Placement | 350 000 |
Total Actif | 1 844 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 552 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 293 000 |
Total Passif | 1 844 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 723 000 |
Produit d'exploitation | 5 773 000 |
Charge d'exploitation | 5 746 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | -17 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 41 000 |
Charges exceptionnelles | 35 000 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | 16 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45090523700027 | PYRENEES MENUISERIES 4 RUE DE L ADOUR 65600 SEMEAC FRANCE |
45090523700092 | PYRENEES MENUISERIES ZONE DE MAIGNON 2 ROUTE DE PITOYS 64600 ANGLET FRANCE |
45090523700076 | PYRENEES MENUISERIES 119 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 64140 LONS FRANCE |
45090523700084 | PYRENEES MENUISERIES CASEO 12 AVENUE FRANCIS JAMMES 64300 ORTHEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP
Co-Gérant : DELPECH CHRISTOPHE Co-Gérant : CAZAJOUS LAURENT, GABRIEL Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES (SARL)
Président : FINANCIERE DELPECH (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES (SARL)
Art. L.236-14 du code de commerce
Election de domicile au fonds vendu et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.