MME Clare REILLY
Directeur général de INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
MME Clare REILLY a 61 ans ( naissance en 1963), elle est Directeur général de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS
MME Clare REILLY peut être contacté au siège de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS par courrier à l'adresse INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS 7 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 95Â 86Â 86 ou par fax au 01Â 44Â 95Â 86Â 87
La société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est principalement dirigée par MME Clare REILLY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45122725000029.
- M Christopher CONNELLY, Président (1971) depuis le 23 mars 2016
- M Steven BURTON, Directeur général (1968) depuis le 16 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS est de 55 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ian STANLAKE, Président (1975) du 23 février 2013 au 08 février 2017
- M John CURTIS, Président (1953) du 13 janvier 2004 au 13 mars 2007
- M Sean WEST, Directeur général (1977) du 23 février 2013 au 17 octobre 2015
- MME Clare REILLY, Directeur général (1963) du 11 septembre 2007 au 24 février 2009
- MME Jessica MILLIGAN, Directeur général (1978) du 28 août 2010 au 17 octobre 2015
- MME Katharine FIELD, Directeur général (1972) du 28 octobre 2008 au 15 octobre 2016
- MME Kim RENNIE, Président (1964) du 13 mars 2007 au 07 août 2010
- MME Kim RENNIE, Président (1964) du 07 août 2010 au 15 octobre 2011
- MME Victoria MCDONNELL, Président (1975) du 28 octobre 2008 au 05 mars 2013
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 octobre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mars 2016
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Commissaire aux comptes titulaire du 17 octobre 2015 au 23 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS | |
Entrepreneurs individuels | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 451227250 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 7 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 décembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 14 798 000,00 | |
Résultat net | 649 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 384 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 307 000 |
Immobilisation financière | 78 000 |
Actif circulant net | 5 338 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 439 000 |
Placement | 1 898 000 |
Total Actif | 5 722 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 513 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 209 000 |
Total Passif | 5 722 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 798 000 |
Produit d'exploitation | 14 799 000 |
Charge d'exploitation | 13 840 000 |
Résultat d'exploitation | 959 000 |
Produit financier net | 103 000 |
Charge financière | 80 |
Résultat financier | 102 000 |
Résultat courrant | 1 061 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 649 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45122725000029 | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP SAS 7 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
nomination du Directeur général : Parry, Victoria, nomination du Directeur général : Field, Katharine.
nomination du Directeur général : Spalding, nom d'usage : Milligan, Jessica
Président partant : Rennie, Kim Michelle, modification du Président Parry, Victoria
modification du Président Parry, nom d'usage : Mcdonnell, Victoria
nomination du Directeur général : West, Sean, nomination du Directeur général : Stanlake, Ian
Président partant : Parry, nom d'usage : Mcdonnell, Victoria, modification du Président Stanlake, Ian
Directeur général partant : Spalding, nom d'usage : Milligan, Jessica
nomination du Directeur général : Connelly, Christopher James, Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
nomination du Directeur général : Burton, Steven
Directeur général partant : Field, Katharine
Président partant : Connelly, Christopher James ; nomination du Président : Lewis, Andrew