M Graham SHUTTLEWORTH
Président de NERA S.A.S.
M Graham SHUTTLEWORTH a 62 ans ( naissance en 1960), est Président de la société NERA S.A.S.
M Graham SHUTTLEWORTH peut être contacté au siège de la société NERA S.A.S. par courrier à l'adresse NERA S A S 1 RUE EULER 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 70 75 01 20
La société NERA S.A.S. est principalement dirigée par M Graham SHUTTLEWORTH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société NERA S.A.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45125211800026.
- M Emmanuel LLINARES, Président (1972) depuis le 15 juillet 2008
Anciens dirigeants :
- M Atilano PADILLA BLANCO, Président (1965) du 06 janvier 2004 au 01 juin 2004
- M Graham SHUTTLEWORTH, Président (1960) du 22 janvier 2008 au 15 juillet 2008
- M William BAKER, Président (1956) du 01 juin 2004 au 22 janvier 2008
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 septembre 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NERA S.A.S. | |
Entrepreneurs individuels | NERA S.A.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 451252118 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 1 RUE EULER 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 24 septembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 100 000,00 | |
Résultat net | 575 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 4 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 4 747 000 |
Stock | 0 |
Avance | 60 |
Créance | 2 319 000 |
Placement | 2 429 000 |
Total Actif | 4 751 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 055 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 16 000 |
Dette | 3 681 000 |
Total Passif | 4 751 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 100 000 |
Produit d'exploitation | 4 241 000 |
Charge d'exploitation | 4 370 000 |
Résultat d'exploitation | -130 000 |
Produit financier net | 108 000 |
Charge financière | 56 000 |
Résultat financier | 52 000 |
Résultat courrant | -78 000 |
Produit exceptionnel | 833 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 829 000 |
Résultat net | 575 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45125211800026 | NERA S A S 1 RUE EULER 75008 PARIS FRANCE |
45125211800026 | NERA S A S 1 RUE EULER 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire