M Benoit MOURAIN
Gérant de LYON AIR TRAITEUR
M Benoit MOURAIN a 61 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société LYON AIR TRAITEUR
M Benoit MOURAIN peut être contacté au siège de la société LYON AIR TRAITEUR par courrier à l'adresse LYON AIR TRAITEUR AEROPORT LYON ST EXUPERY 69124 COLOMBIER SAUGNIEU FRANCE
La société LYON AIR TRAITEUR est principalement dirigée par M Benoit MOURAIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration collective sous contrat ,fournisseur de repas pour cantines, fournisseur de repas pour des restaurants d'entreprises
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5629A (Restauration collective sous contrat), les activités sont :
- Restauration collective sous contrat
- les activités des entreprises fournissant des repas, généralement préparés dans des cuisines centrales, par exemple pour des cantines, restaurants d'entreprises ou des entreprises de transport
- l'exploitation en concession de services de restauration
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- le commerce de détail d'aliments périssables (cf47)
La société LYON AIR TRAITEUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/03/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45132991600022.
- M Denis MARANGE, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 18 juin 2016
- M Ludovic DAUCHEZ, Gérant (1973) depuis le 29 juillet 2017
- MME Diane JUBIN, Gérant (1960) depuis le 18 juin 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LYON AIR TRAITEUR est de 58 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit MOURAIN, Gérant (1961) du 13 janvier 2009 au 04 octobre 2014
- M Gerard MAYER, Gérant (1948) du 14 février 2006 au 10 octobre 2006
- M Mael DECROIX, Gérant (1978) du 04 octobre 2014 au 18 juin 2016
- M Patrick RENAUD, Gérant (1947) du 13 janvier 2004 au 09 novembre 2004
- M Thierry ALESSANDRA, Gérant (1961) du 09 novembre 2004 au 13 janvier 2009
- MME Diane JUBIN, Gérant (1960) du 18 juin 2016 au 29 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
- KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 juillet 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 janvier 2009 : MOURAIN Benoît nom d'usage : MOURAIN Benoît devient gérant..)
- 30 décembre 2009 : ALESSANDRA Thierry nom d'usage : ALESSANDRA Thierry n'est plus gérant.)
- 30 décembre 2009 : SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MARANGE Denis nom d'usage : MARANGE Denis devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 octobre 2014 : MOURAIN Benoît nom d'usage : MOURAIN n'est plus gérant. DECROIX Maël nom d'usage : DECROIX devient gérant.)
- 08 juillet 2016 : DECROIX Maël nom d'usage : DECROIX n'est plus gérant. LAURENT Diane Patricia Marie Olivier nom d'usage : JUBIN devient gérant.)
- 11 août 2017 : LAURENT Diane Patricia Marie Olivier nom d'usage : JUBIN n'est plus gérant. DAUCHEZ Ludovic Olivier nom d'usage : DAUCHEZ devient gérant)
- 07 juin 2018 : DAUCHEZ Ludovic Olivier nom d'usage : DAUCHEZ n'est plus gérant. CHOLLET Vincent Jacques nom d'usage : CHOLLET devient gérant)
AEROPORT LYON ST EXUPERY
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
Téléphone : Société
LYON AIR TRAITEUR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LYON AIR TRAITEUR | |
Sigle de l'entreprise | L.A.T. | |
Entrepreneurs individuels | LYON AIR TRAITEUR | |
Identifiant de l'entreprise | 451329916 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | AEROPORT LYON ST EXUPERY 69124 COLOMBIER SAUGNIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 19 janvier 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 décembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 685 000,00 | |
Résultat net | -1 003 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5629A : Restauration collective sous contrat | |
Activité principale de l'entreprise | 5629A : Restauration collective sous contrat | |
Activité principale | 5629A | |
Première activité | 5629A | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration collective sous contrat | |
Synonyme | fournisseur de repas pour cantines, fournisseur de repas pour des restaurants d'entreprises | |
Principal | fournisseur de repas pour cantines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 170 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 123 000 |
Immobilisation financière | 48 000 |
Actif circulant net | 803 000 |
Stock | 80 000 |
Avance | 0 |
Créance | 587 000 |
Placement | 136 000 |
Total Actif | 974 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 522 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 289 000 |
Dette | 2 207 000 |
Total Passif | 974 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 685 000 |
Produit d'exploitation | 4 741 000 |
Charge d'exploitation | 5 745 000 |
Résultat d'exploitation | -1 003 000 |
Produit financier net | 430 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 430 |
Résultat courrant | -1 003 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 003 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45132991600022 | LYON AIR TRAITEUR AEROPORT LYON ST EXUPERY 69124 COLOMBIER SAUGNIEU FRANCE |
45132991600022 | LYON AIR TRAITEUR AEROPORT LYON ST EXUPERY 69124 COLOMBIER SAUGNIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01266 Restauration de collectivités
MOURAIN Benoît nom d'usage : MOURAIN Benoît devient gérant..
ALESSANDRA Thierry nom d'usage : ALESSANDRA Thierry n'est plus gérant.
SCP DES COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MARANGE Denis nom d'usage : MARANGE Denis devient commissaire aux comptes suppléant.
MOURAIN Benoît nom d'usage : MOURAIN n'est plus gérant. DECROIX Maël nom d'usage : DECROIX devient gérant.
DECROIX Maël nom d'usage : DECROIX n'est plus gérant. LAURENT Diane Patricia Marie Olivier nom d'usage : JUBIN devient gérant.
LAURENT Diane Patricia Marie Olivier nom d'usage : JUBIN n'est plus gérant. DAUCHEZ Ludovic Olivier nom d'usage : DAUCHEZ devient gérant
DAUCHEZ Ludovic Olivier nom d'usage : DAUCHEZ n'est plus gérant. CHOLLET Vincent Jacques nom d'usage : CHOLLET devient gérant