M Christophe LAGRANGE
Gérant de ELCY
M Christophe LAGRANGE a 63 ans ( naissance en 1959), est Gérant de la société ELCY
M Christophe LAGRANGE peut être contacté au siège de la société ELCY par courrier à l'adresse ELCY 72 74 RUE DE ROCHECHOUART 79 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS FRANCE
La société ELCY est principalement dirigée par M Christophe LAGRANGE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de livres ,éditeur, maison d'édition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5811Z (Ãdition de livres), les activités sont :
- Ãdition de livres
- Cette sous-classe comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique (CD, écrans, etc.), audio ou encore sur Internet.
- l'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies
- l'édition d'atlas, de cartes et de plans
- l'édition de livres audio
- l'édition d'encyclopédies et d'ouvrages similaires sur CD-ROM
Mais sont exclues les activités :
- la production de globes (cf32.99Z)
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- l'édition de livres musicaux et de partitions (cf59.20Z)
- les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'Åuvres originales (cf90.03B)
La société ELCY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45133574900029.
- M John STYRING, Gérant (1972) depuis le 17 septembre 2013
- MME Pascale REMIENCE, Gérant (1964) depuis le 03 juillet 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ELCY est de 54 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe LAGRANGE, Gérant (1959) du 13 janvier 2004 au 28 mars 2013
- M Christophe LAGRANGE, Gérant (1959) du 15 mars 2012 au 16 février 2013
- MME Pascale DYMOWSKI, Gérant (1965) du 28 mars 2013 au 03 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELCY | |
Entrepreneurs individuels | ELCY | |
Identifiant de l'entreprise | 451335749 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 79 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 décembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 815 000,00 | |
Résultat net | -164 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité principale de l'entreprise | 5811Z : Ãdition de livres | |
Activité principale | 5811Z | |
Première activité | 5811Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de livres | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition | |
Principal | éditeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 25 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 14 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 3 890 000 |
Stock | 1 722 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 1 542 000 |
Placement | 622 000 |
Total Actif | 3 915 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 332 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 201 000 |
Dette | 3 383 000 |
Total Passif | 3 915 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 815 000 |
Produit d'exploitation | 3 982 000 |
Charge d'exploitation | 4 271 000 |
Résultat d'exploitation | -289 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 40 000 |
Résultat financier | -36 000 |
Résultat courrant | -325 000 |
Produit exceptionnel | 186 000 |
Charges exceptionnelles | 25 000 |
Résultat exceptionnel | 161 000 |
Résultat net | -164 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45133574900029 | ELCY 72 74 RUE DE ROCHECHOUART 79 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS FRANCE |
ELCY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à ELCY de part son activité de 5811Z (Ãdition de livres) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Lagrange, Christophe, nomination du Gérant : Dymowski, Pascale
Gérant partant : Lagrange, Christophe, nomination du Gérant : Dymowski, Pascale
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Dymowski, Pascale, nomination du Gérant : Remience, Pascale
Gérant partant : Dymowski, Pascale, nomination du Gérant : Remience, Pascale
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : 3 S
modification du Commissaire aux comptes titulaire COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : 3 S
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) ; Commissaire aux comptes suppléant partant : 3 S
Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA) ; Commissaire aux comptes suppléant partant : 3 S