M Jacques DE LEGLISE
Co-gérant de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT
M Jacques DE LEGLISE a 74 ans ( naissance en 1948), est Co-gérant de la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT
M Jacques DE LEGLISE peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT par courrier à l'adresse SELARL VETERINAIRE PIEMONT ZONE COMMERCIALE ESPACE PYRENEES 64800 MIREPEIX FRANCE, par téléphone au 05Â 59Â 61Â 31Â 72
La société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT est principalement dirigée par M Jacques DE LEGLISE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45174920400025.
- M Didier LEPOUTRE, Gérant (1956) depuis le 01 octobre 2011
- M Guillaume DE PRIESTER, Gérant (1980) depuis le 01 octobre 2011
- M Nicolas DELAMARCHE, Gérant (1970) depuis le 01 octobre 2011
- M Pierre LE MERCIER, Gérant (1980) depuis le 01 octobre 2011
- M Pierre-Yves LACAMPAGNE, Gérant (1965) depuis le 19 mai 2009
- M Thierry CAZAJOUS, Gérant (1974) depuis le 01 octobre 2011
- MME Marie LAFLAQUIERE, Gérant (1986) depuis le 04 décembre 2015
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT est de 49 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe BRARD, Co-gérant (1958) du 09 mars 2004 au 01 octobre 2011
- M Christophe BRARD, Gérant (1958) du 01 octobre 2011 au 04 décembre 2015
- M Didier LEPOUTRE, Co-gérant (1956) du 09 mars 2004 au 01 octobre 2011
- M Jacques DE LEGLISE, Co-gérant (1948) du 09 mars 2004 au 01 octobre 2011
- M Jacques DE LEGLISE, Co-gérant (1948) du 01 octobre 2011 au 16 juillet 2014
- M Jean-Francois-Marie FORGUE, Co-gérant (1948) du 16 mars 2004 au 06 octobre 2012
- M Joel VALOGNES, Co-gérant (1948) du 09 mars 2004 au 19 mai 2009
- M Nicolas DELAMARCHE, Co-gérant (1970) du 09 mars 2004 au 01 octobre 2011
- M Pierre LACAMPAGNE, Co-gérant (1965) du 09 mars 2004 au 19 mai 2009
- M Pierre LE MERCIER, Co-gérant (1980) du 19 mai 2009 au 01 octobre 2011
- M Thierry CAZAJOUS, Co-gérant (1974) du 09 mars 2004 au 01 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
64800 MIREPEIX
Téléphone : 05Â 59Â 61Â 31Â 72 Société
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES DU PIEMONT | |
Identifiant de l'entreprise | 451749204 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 64800 MIREPEIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 février 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 863 000,00 | |
Résultat net | 36 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 372 000 |
Immobilisation incorporelle | 830 000 |
Immobilisation corporelle | 1 505 000 |
Immobilisation financière | 36 000 |
Actif circulant net | 584 000 |
Stock | 167 000 |
Avance | 0 |
Créance | 416 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 2 956 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 956 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 1 985 000 |
Total Passif | 2 956 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 863 000 |
Produit d'exploitation | 2 894 000 |
Charge d'exploitation | 2 823 000 |
Résultat d'exploitation | 71 000 |
Produit financier net | 28 000 |
Charge financière | 82 000 |
Résultat financier | -54 000 |
Résultat courrant | 17 000 |
Produit exceptionnel | 221 000 |
Charges exceptionnelles | 198 000 |
Résultat exceptionnel | 23 000 |
Résultat net | 36 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45174920400025 | SELARL VETERINAIRE PIEMONT ZONE COMMERCIALE ESPACE PYRENEES 64800 MIREPEIX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Co-Gérant : DE LEGLISE Jacques Robert André. Co-Gérant : FORGUE Jean-François-Marie. Co-Gérant : LEPOUTRE Didier Reginald. Co-Gérant : BRARD Christophe Alain. Co-Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves. Co-Gérant : DELAMARCHE Nicolas Georges Pierre. Co-Gérant : CAZAJOUS Thierry François-Joseph. Co-Gérant : LE MERCIER Pierre Fabien.
Co-Gérant : DE LEGLISE Jacques, Robert, André Co-Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien Co-Gérant : FORGUE Jean-François-Marie Co-Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald Co-Gérant : BRARD Christophe, Alain Co-Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves Co-Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre Co-Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph Co-Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien
Co-Gérant : DE LEGLISE Jacques, Robert, André Co-Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien Co-Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald Co-Gérant : BRARD Christophe, Alain Co-Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves Co-Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre Co-Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph Co-Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien
Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald Gérant : BRARD Christophe, Alain Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien
Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald Gérant : BRARD Christophe, Alain Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien Gérant : LAFLAQUIERE Marie né(e) WACKENHEIM
Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien Gérant : LAFLAQUIERE Marie né(e) WACKENHEIM
Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien ; Gérant : LEPOUTRE Didier, Reginald ; Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves ; Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre ; Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph ; Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien ; Gérant : LAFLAQUIERE Marie né(e) WACKENHEIM ; Gérant : DUCHENE Romain, Didier, Pierre
Gérant : DE PRIESTER Guillaume, Lucien ; Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yves ; Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierre ; Gérant : CAZAJOUS Thierry, François-Joseph ; Gérant : LE MERCIER Pierre, Fabien ; Gérant : LAFLAQUIERE Marie né(e) WACKENHEIM ; Gérant : DUCHENE Romain, Didier, Pierre
Gérant : LE MERCIER Pierre Fabienà; Gérant : DE PRIESTER Guillaume Lucienà; Gérant : WACKENHEIM Marieà; Gérant : DUCHENE Romain, Didier, Pierreà; Gérant : LACAMPAGNE Pierre-Yvesà; Gérant : DELAMARCHE Nicolas, Georges, Pierreà; Gérant : CAZAJOUS Thierry François-Joseph