M Fabien LOISEAU
Directeur général de SARL DES TRANSPORTS CLERE
M Fabien LOISEAU a 56 ans ( naissance en 1968), est Directeur général de la société SARL DES TRANSPORTS CLERE
M Fabien LOISEAU peut être contacté au siège de la société SARL DES TRANSPORTS CLERE par courrier à l'adresse SARL DES TRANSPORTS CLERE ROUTE DE CERQUEUX 49560 CLERE SUR LAYON FRANCE, par téléphone au 0241395511 ou par fax au 02Â 51Â 65Â 29Â 40
La société SARL DES TRANSPORTS CLERE est principalement dirigée par M Fabien LOISEAU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret de proximité ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7712Z (Location et location-bail de camions), les activités sont :
- Location et location-bail de camions
- la location et la location-bail des types de véhicules suivants :
- camions, remorques utilitaires et véhicules automobiles lourds (plus de 3,5 tonnes)
- véhicules de loisirs
Mais sont exclues les activités :
- la location ou la location-bail de véhicules utilitaires lourds ou de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de cycles (cf77.21Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la location de caravanes et auto-caravanes (cf77.39Z)
- la location de wagons (cf77.39Z)
- la location de conteneurs (cf77.39Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
- la collecte du lait à la ferme
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
La société SARL DES TRANSPORTS CLERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45178163700025.
- M Jacques GUERRY, Directeur général (1968) depuis le 07 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Fabien LOISEAU, Directeur général (1968) du 17 février 2004 au 07 avril 2017
- M Jacques GUERRY, Gérant (1968) du 08 janvier 2011 au 14 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- HOLDING LOISEAU FABIEN, Président depuis le 06 septembre 2016
- SOREGOR AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 juillet 2016
RTE DE CERQUEUX
49560 CLERE SUR LAYON
Téléphone : 0241395511 Société
SARL DES TRANSPORTS CLERE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL DES TRANSPORTS CLERE | |
Entrepreneurs individuels | SARL DES TRANSPORTS CLERE | |
Identifiant de l'entreprise | 451781637 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 18 RTE DE THOUARS 79290 BRION PRES THOUET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 mars 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 février 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 557 000,00 | |
Résultat net | 140 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7712Z : Location et location-bail de camions | |
Activité principale de l'entreprise | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Activité principale | 4941B | |
Première activité | 4941B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail de camions | |
Synonyme | location de camion, location-bail de camions, loueur de camions | |
Principal | location de camion | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret de proximité | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers de proximité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 557 000 |
Immobilisation incorporelle | 87 000 |
Immobilisation corporelle | 469 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 570 000 |
Stock | 30 000 |
Avance | 32 000 |
Créance | 1 076 000 |
Placement | 431 000 |
Total Actif | 2 128 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 719 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 408 000 |
Total Passif | 2 128 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 557 000 |
Produit d'exploitation | 4 565 000 |
Charge d'exploitation | 4 365 000 |
Résultat d'exploitation | 200 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -10 000 |
Résultat courrant | 190 000 |
Produit exceptionnel | 40 000 |
Charges exceptionnelles | 42 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 140 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45178163700025 | SARL DES TRANSPORTS CLERE 18 ROUTE DE THOUARS 79290 BRION PRES THOUET FRANCE |
45178163700025 | SARL DES TRANSPORTS CLERE 18 ROUTE DE THOUARS 79290 BRION PRES THOUET FRANCE |
45178163700017 | SARL DES TRANSPORTS CLERE ROUTE DE CERQUEUX 49560 CLERE SUR LAYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant : LOISEAU Fabien Gérant : GUERRY Jacques Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 05 Février 2014
Gérant : LOISEAU Fabien Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 05 Février 2014
Directeur général : LOISEAU Fabien modification le 02 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 05 Février 2014 Président : HOLDING LOISEAU FABIEN en fonction le 02 Septembre 2016
Commissaire aux comptes suppléant : PANANCEAU MOCHER Anne en fonction le 05 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREGOR AUDIT en fonction le 05 Février 2014 ; Président : HOLDING LOISEAU FABIEN en fonction le 02 Septembre 2016 ; Directeur général : GUERRY Jacques en fonction le 05 Avril 2017