M Gerard SCHWAB
Président du conseil de surveillance de LISA AIRPLANES
M Gerard SCHWAB a 79 ans ( naissance en 1943), est Président du conseil de surveillance de la société LISA AIRPLANES
M Gerard SCHWAB peut être contacté au siège de la société LISA AIRPLANES par courrier à l'adresse LISA AIRPLANES BATIMENT LE LAMA 14 AVENUE LAC LEMAN BP 248 73370 LE BOURGET DU LAC FRANCE, par téléphone au 04 79 65 75 99
La société LISA AIRPLANES est principalement dirigée par M Gerard SCHWAB qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société LISA AIRPLANES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45206497500033.
- M Alain CARRON-CABARET, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 19 février 2016
- M Erick HERZBERGER, Président du directoire (1961) depuis le 02 mars 2004
- M Gerard SCHWAB, Président du conseil de surveillance (1943) depuis le 26 février 2011
- M Luc BERNOLE, Directeur général (1974) depuis le 26 février 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LISA AIRPLANES est de 61 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard SCHWAB, Président du conseil de surveillance (1943) du 29 août 2006 au 26 février 2011
- M Luc BERNOLE, Directeur général (1974) du 29 août 2006 au 26 février 2011
Dirigeants personne morale:
- CABINET LADOUCE ET PERRIER GUSTIN, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 février 2016
14 AVENUE LAC LEMAN
73370 LE BOURGET DU LAC
Téléphone : 04 79 65 75 99 Société
LISA AIRPLANES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LISA AIRPLANES | |
Entrepreneurs individuels | LISA AIRPLANES | |
Identifiant de l'entreprise | 452064975 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 14 AVENUE LAC LEMAN 73370 LE BOURGET DU LAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 24 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA nationale à directoire | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 janvier 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45206497500033 | LISA AIRPLANES BATIMENT LE LAMA 14 AVENUE LAC LEMAN BP 248 73370 LE BOURGET DU LAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 29 juin 2012 désignant administrateur Me Saint Pierre Rémi 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire Me Clanet Jean-Claude 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.