M Alexandre DELILLE
Président de WAX INTERACTIVE LILLE
M Alexandre DELILLE a 50 ans ( naissance en 1972), est Président de la société WAX INTERACTIVE LILLE
M Alexandre DELILLE peut être contacté au siège de la société WAX INTERACTIVE LILLE par courrier à l'adresse WAX INTERACTIVE LILLE NAXELIO NAXELINK NAXETRIS LE PRESSENSE IMMEUBLE 268 AVENUE DU PRESIDENT WILSON LA PLAINE ST DENIS 93210 ST DENIS FRANCE, par téléphone au 03 20 20 72 50 ou par fax au 03 20 20 72 49
La société WAX INTERACTIVE LILLE est principalement dirigée par M Alexandre DELILLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société WAX INTERACTIVE LILLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/02/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45221978500030.
- M Didier FAUQUE, Président (1963) depuis le 29 juillet 2015
- M Francois SHOUKRY, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 29 juillet 2015
- M Nicolas REBOURS, Directeur général (1961) depuis le 29 juillet 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société WAX INTERACTIVE LILLE est de 59 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre DELILLE, Président (1972) du 09 mars 2004 au 29 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- EXCO PARIS ACE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 août 2016
- AUDITEURS ET CONSEILS D`ENTREPRISE, Commissaire aux comptes titulaire du 29 juillet 2015 au 24 août 2016
268 AV DU PRESIDENT WILSON
93210 SAINT DENIS
Téléphone : 03 20 20 72 50 Société
WAX INTERACTIVE LILLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WAX INTERACTIVE LILLE | |
Entrepreneurs individuels | WAX INTERACTIVE LILLE | |
Identifiant de l'entreprise | 452219785 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 25 RUE CORNEILLE 59100 ROUBAIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 mars 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 075 000,00 | |
Résultat net | -380 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 41 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 464 000 |
Stock | 0 |
Avance | 150 |
Créance | 436 000 |
Placement | 28 000 |
Total Actif | 505 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -152 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 160 000 |
Dette | 497 000 |
Total Passif | 505 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 075 000 |
Produit d'exploitation | 1 119 000 |
Charge d'exploitation | 1 498 000 |
Résultat d'exploitation | -379 000 |
Produit financier net | 140 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | -380 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -380 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire