M Philippe CONSTANT
Administrateur de GIE GIMLA
M Philippe CONSTANT a 74 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société GIE GIMLA
M Philippe CONSTANT peut être contacté au siège de la société GIE GIMLA par courrier à l'adresse GIE GIMLA IRM MONTIER LA CELLE 17 RUE BALTET 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
La société GIE GIMLA est principalement dirigée par M Philippe CONSTANT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ,radiologue, radiologie, imagerie médicale
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8622A (Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie), les activités sont :
- Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
La société GIE GIMLA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/03/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45230573300027.
- M Richard IMMEL, Administrateur (1968) depuis le 04 septembre 2010
- MME Petra BAQUE, Contrôleur de gestion (1964) depuis le 07 août 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GIE GIMLA est de 56 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois GILET, Contrôleur de gestion (1944) du 30 mars 2004 au 28 novembre 2009
- M Francois-Marie-Paul GILET, Contrôleur de gestion (1944) du 28 novembre 2009 au 02 août 2012
- M Philippe CONSTANT, Administrateur (1948) du 21 octobre 2008 au 04 septembre 2010
- M Philippe CONSTANT, Contrôleur de gestion (1948) du 02 août 2012 au 07 août 2014
- M Robert JANER, Administrateur (1949) du 30 mars 2004 au 21 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
17 RUE BALTET
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : Société
GIE GIMLA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIE GIMLA | |
Entrepreneurs individuels | GIE GIMLA | |
Identifiant de l'entreprise | 452305733 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 17 RUE BALTET 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 mars 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8622A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Activité principale de l'entreprise | 8622A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Synonyme | radiologue, radiologie, imagerie médicale | |
Principal | radiologue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45230573300027 | GIE GIMLA IRM MONTIER LA CELLE 17 RUE BALTET 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
Administrateur : CONSTANT Philippe. Membre : SCM CENTRE D'IMAGERIE DE MONTIER LA CELLE (SCM). Membre : POLYCLINIQUE DES URSULINES (SA). Contrôleur de gestion : GILET François-Marie-Paul. Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick Paul-Marie Marcel.
Administrateur : CONSTANT Philippe Membre : SCM CENTRE D'IMAGERIE DE MONTIER LA CELLE (SCM) Membre : POLYCLINIQUE DES URSULINES (SA) Membre : GIE SCANNER-MONTIER (GIE) Contrôleur de gestion : GILET François-Marie-Paul Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel
Administrateur : IMMEL Richard Membre : SCM CENTRE D'IMAGERIE DE MONTIER LA CELLE (SCM) Membre : POLYCLINIQUE DES URSULINES (SA) Membre : GIE SCANNER-MONTIER (GIE) Contrôleur de gestion : GILET François-Marie-Paul Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel
Administrateur : IMMEL Richard Membre : SCM CENTRE D'IMAGERIE DE MONTIER LA CELLE (SCM) Membre : POLYCLINIQUE DES URSULINES (SA) Membre : GIE SCANNER-MONTIER (GIE) Contrôleur de gestion : CONSTANT Philippe, Pierre, René Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel
Administrateur : IMMEL Richard Contrôleur de gestion : BAQUE Petra Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel
Administrateur : IMMEL Richard ; Administrateur : SANZ RUPP Pedro ; Contrôleur de gestion : BAQUE Petra ; Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel
Administrateur : ELSAN SASROSE Nadiaà; Contrôleur de gestion : BAQUE Petraà; Contrôleur des comptes : DISTEL Patrick, Paul-Marie, Marcel