M Rachid TOURQUI
Président de HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE
M Rachid TOURQUI a 43 ans ( naissance en 1979), est Président de la société HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE
M Rachid TOURQUI peut être contacté au siège de la société HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE par courrier à l'adresse HOTEL SAINT LOUIS BASTILLE 114 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143380318 ou par fax au 01Â 43Â 38Â 03Â 18
La société HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE est principalement dirigée par M Rachid TOURQUI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45305891900011.
- M Lazare KHELIFI, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 06 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Bernard ELMALEM, Gérant (1965) du 04 mai 2004 au 05 décembre 2006
- M Mohamed EL SHETEWI, Président (1978) du 14 juin 2012 au 26 mars 2014
- M Mohamed KHALFAOUI, Président (1953) du 02 octobre 2009 au 18 août 2012
- M Philippe LE GUENNEC, Président (1965) du 21 juillet 2009 au 01 octobre 2009
- M Rachid TOURQUI, Président (1979) du 26 mars 2014 au 17 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET M L P N, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 décembre 2016
- HOLDING SITRUK, Président depuis le 27 juillet 2017
- HOTELIERE DIDIER, Président depuis le 17 juillet 2014
- HOTELIERE DIDIER, Président du 17 juillet 2014 au 27 juillet 2017
114 BD RICHARD LENOIR
75011 PARIS 11
Téléphone : 0143380318 Société
HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE | |
Entrepreneurs individuels | HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE | |
Identifiant de l'entreprise | 453058919 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 114 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 avril 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 avril 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 848 965,00 | |
Résultat net | -220 601,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 400 335 |
Immobilisation incorporelle | 950 920 |
Immobilisation corporelle | 427 905 |
Immobilisation financière | 21 510 |
Actif circulant net | 166 087 |
Stock | 2 225 |
Avance | 0 |
Créance | 158 868 |
Placement | 4 994 |
Total Actif | 1 566 422 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -329 775 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 896 198 |
Total Passif | 1 566 422 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 848 965 |
Produit d'exploitation | 849 863 |
Charge d'exploitation | 995 484 |
Résultat d'exploitation | -145 621 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 30 871 |
Résultat financier | -30 871 |
Résultat courrant | -176 492 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 54 109 |
Résultat exceptionnel | -44 109 |
Résultat net | -220 601 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45305891900011 | HOTEL SAINT LOUIS BASTILLE 114 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
modification du Président Le Guennec, Philippe Maurice Joseph, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Timsitt, Renaud, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Fischbach, Martin.
Président partant : Le Guennec, Philippe Maurice Joseph, nomination du Président : Khalfaoui, Mohamed Nejib
Président partant : Khalfaoui, Mohamed Nejib, nomination du Président : El Shetewi, Mohamed
Président partant : El Shetewi, Mohamed, nomination du Président : Khalfaoui, Mohamed Nejib
Président partant : Khalfaoui, Mohamed Nejib, nomination du Président : El Shetewi, Mohamed
Président partant : El Shetewi, Mohamed, nomination du Président : Tourqui, Rachid
Président partant : Tourqui, Rachid, nomination du Président : HOTELIERE DIDIER
Commissaire aux comptes titulaire partant : Timsitt, Renaud, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET M.L.P.N., Commissaire aux comptes suppléant partant : Fischbach, Martin, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Khelifi, Lazare
Président partant : HOTELIERE DIDIER, nomination du Président : HOLDING SITRUK
Président partant : HOLDING SITRUK ; nomination du Président : A.C.E