M Laurent FRANKEL
Président de NATURE HOLDING
M Laurent FRANKEL a 63 ans ( naissance en 1959), est Président de la société NATURE HOLDING
M Laurent FRANKEL peut être contacté au siège de la société NATURE HOLDING par courrier à l'adresse NATURE HOLDING PARIS SUD 20 BOULEVARD DE L EUROPE 77380 COMBS LA VILLE FRANCE
La société NATURE HOLDING est principalement dirigée par M Laurent FRANKEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société NATURE HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45328522300021.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Philippe HECKETSWEILER, Président (1968) du 22 juin 2004 au 06 juillet 2004
- M Laurent FRANKEL, Président (1959) du 06 juillet 2004 au 25 septembre 2010
- M Laurent FRANKEL, Président (1959) du 25 septembre 2010 au 26 novembre 2011
- M Philippe LARATTE, Président (1956) du 26 novembre 2011 au 17 décembre 2013
Dirigeants personne morale:
- VEGA, Président depuis le 17 décembre 2013
20 BD DE L EUROPE
77380 COMBS LA VILLE
Téléphone : Société
NATURE HOLDING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NATURE HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | NATURE HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 453285223 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 20 BD DE L EUROPE 77380 COMBS LA VILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 06 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 377 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 avril 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 155 110,00 | |
Résultat net | 215 321,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 232 800 |
Immobilisation incorporelle | 7 800 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 225 000 |
Actif circulant net | 596 768 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 593 579 |
Placement | 3 189 |
Total Actif | 2 829 569 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 536 776 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 292 791 |
Total Passif | 2 829 569 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 155 110 |
Produit d'exploitation | 155 400 |
Charge d'exploitation | 393 114 |
Résultat d'exploitation | -237 714 |
Produit financier net | 480 449 |
Charge financière | 27 414 |
Résultat financier | 453 035 |
Résultat courrant | 215 321 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 215 321 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45328522300021 | NATURE HOLDING PARIS SUD 20 BOULEVARD DE L EUROPE 77380 COMBS LA VILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
En France et à l'étranger, la prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tous moyens ; prestations de services de gestion financière, administrative et comptable pour le compte de sociétés du groupe
Président de la société : FRANKEL Laurent Jacques Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON. Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE.
Président de la société : FRANKEL Laurent Jacques Marcel Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE
Président de la société : LARATTE Philippe Jean-Marie Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE Président : VEGA en fonction le 13 Décembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Président : TGH - TOGETHER en fonction le 31 Mai 2018
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Président : MATPART DEVELOPPEMENT en fonction le 13 Décembre 2018
Président : MATPART DEVELOPPEMENT ; Directeur général : MILET Laurent Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Président : MATPART DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Article L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : MATPART DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON