M Virgile DEBS
Directeur général de VERRET-HUMBERT
M Virgile DEBS a 51 ans ( naissance en 1971), est Directeur général de la société VERRET-HUMBERT
M Virgile DEBS peut être contacté au siège de la société VERRET-HUMBERT par courrier à l'adresse VERRET HUMBERT LORGEC ZAC DE L OBSERVATOIRE 12 RUE DE SAULNOIS 54520 LAXOU FRANCE
La société VERRET-HUMBERT est principalement dirigée par M Virgile DEBS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société VERRET-HUMBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/05/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45349825500034.
- M Arnaud BERNARD, Gérant (1977) depuis le 19 mai 2017
- M Julien FERRY, Gérant (1981) depuis le 19 mai 2017
- M Richard GAUTHROT, Gérant (1960) depuis le 19 mai 2017
- M Virgile DEBS, Gérant (1971) depuis le 19 mai 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société VERRET-HUMBERT est de 50 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hugues JACQUEMIN, Commissaire aux comptes suppléant (1956) du 28 août 2015 au 19 mai 2017
- M Marc HUMBERT, Gérant (1950) du 08 juin 2004 au 12 juin 2010
- M Marc HUMBERT, Président (1950) du 12 juin 2010 au 29 juin 2012
- M Virgile DEBS, Président (1971) du 29 juin 2012 au 27 juillet 2016
- M Virgile DEBS, Directeur général (1971) du 27 juillet 2016 au 19 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET JULIEN FERRY, Président du 27 juillet 2016 au 19 mai 2017
- CHP EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire du 28 août 2015 au 19 mai 2017
12 RUE DU SAULNOIS
54520 LAXOU
Téléphone : Société
VERRET-HUMBERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VERRET-HUMBERT | |
Entrepreneurs individuels | VERRET-HUMBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 453498255 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 12 RUE DU SAULNOIS 54520 LAXOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 09 août 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 23 avril 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 008,00 | |
Résultat net | 153 643,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 392 016 |
Immobilisation incorporelle | 17 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 375 016 |
Actif circulant net | 63 690 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 18 804 |
Placement | 44 886 |
Total Actif | 1 455 705 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 653 868 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 801 837 |
Total Passif | 1 455 704 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 008 |
Produit d'exploitation | 4 008 |
Charge d'exploitation | 13 126 |
Résultat d'exploitation | -9 118 |
Produit financier net | 179 786 |
Charge financière | 17 026 |
Résultat financier | 162 760 |
Résultat courrant | 153 643 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 153 643 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45349825500034 | VERRET HUMBERT LORGEC ZAC DE L OBSERVATOIRE 12 RUE DE SAULNOIS 54520 LAXOU FRANCE |
45349825500034 | VERRET HUMBERT LORGEC ZAC DE L OBSERVATOIRE 12 RUE DE SAULNOIS 54520 LAXOU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président : HUMBERT Marc, René Commissaire aux comptes titulaire : CHP EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BONNE Michel, Jean-Louis
Président : DEBS Virgile, Jean-François, Emile Commissaire aux comptes titulaire : CHP EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BONNE Michel, Jean-Louis
Président : DEBS Virgile, Jean-François, Emile Commissaire aux comptes titulaire : CHP EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JACQUEMIN Hugues, Alfred
Président : CABINET JULIEN FERRY (SARL) représenté par FERRY Julien Directeur général : DEBS Virgile Commissaire aux comptes titulaire : CHP EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JACQUEMIN Hugues, Alfred
Gérant : DEBS Virgile, Jean-François, Emile ; Gérant : BERNARD Arnaud ; Gérant : GAUTHROT Richard, Hubert, Christian ; Gérant : FERRY Julien, Alexandre, Michaël
Gérant : DEBS Virgile, Jean-François, Emile ; Gérant : FERRY Julien, Alexandre, Michaël