M Didier POUMIES
Gérant de LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
M Didier POUMIES a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
M Didier POUMIES peut être contacté au siège de la société LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU par courrier à l'adresse LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU 24 AVENUE JEAN BADIA 66720 TAUTAVEL FRANCE, par téléphone au 04 68 29 49 44
La société LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU est principalement dirigée par M Didier POUMIES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/05/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45365479000030.
- M Didier POUMIES, Gérant (1963) depuis le 18 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Pascal COMES, Gérant (1961) du 08 juin 2004 au 06 novembre 2010
- M Pascal COMES, Gérant (1961) du 06 novembre 2010 au 18 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU | |
Entrepreneurs individuels | LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU | |
Identifiant de l'entreprise | 453654790 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 24 AV JEAN BADIA 66720 TAUTAVEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 16 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 mai 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 19 810,00 | |
Résultat net | -163,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 7 733 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 969 |
Placement | 6 764 |
Total Actif | 7 733 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -16 314 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 24 047 |
Total Passif | 7 733 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 810 |
Produit d'exploitation | 19 810 |
Charge d'exploitation | 19 974 |
Résultat d'exploitation | -164 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -164 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -163 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45365479000030 | LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU 24 AVENUE JEAN BADIA 66720 TAUTAVEL FRANCE |
45365479000030 | VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU 24 AV JEAN BADIA 66720 TAUTAVEL |
45365479000030 | VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU 24 AV JEAN BADIA 66720 TAUTAVEL |
45365479000048 | LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU 3 RUE MARECHAL JOFFRE 66600 VINGRAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 à 12h00/13h45 à 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Etude de Maître RODRIGUEZ Florian, 5 Place de la République 66000 Perpignan