M Christian GAUTIER
Président de JUNIPRO INVESTISSEMENTS
M Christian GAUTIER a 62 ans ( naissance en 1962), est Président de la société JUNIPRO INVESTISSEMENTS
M Christian GAUTIER peut être contacté au siège de la société JUNIPRO INVESTISSEMENTS par courrier à l'adresse JUNIPRO INVESTISSEMENTS 19 B AVENUE AMPERE 69370 ST DIDIER AU MONT D OR FRANCE
La société JUNIPRO INVESTISSEMENTS est principalement dirigée par M Christian GAUTIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société JUNIPRO INVESTISSEMENTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45370590700021.
- M Christian PROST, Gérant (1959) depuis le 26 décembre 2006
Anciens dirigeants :
- M Christian GAUTIER, Président (1962) du 15 juin 2004 au 26 décembre 2006
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 décembre 2019 : CHENG I-Fen nom d'usage : PROST devient gérant)
19 AV AMPERE
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Téléphone : Société
JUNIPRO INVESTISSEMENTS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JUNIPRO INVESTISSEMENTS | |
Entrepreneurs individuels | JUNIPRO INVESTISSEMENTS | |
Identifiant de l'entreprise | 453705907 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 19 B AV AMPERE 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 22 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 38 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juin 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 893 135,00 | |
Résultat net | 294 241,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 10 570 438 |
Immobilisation incorporelle | 27 666 |
Immobilisation corporelle | 9 557 722 |
Immobilisation financière | 985 050 |
Actif circulant net | 233 750 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 176 669 |
Placement | 57 081 |
Total Actif | 10 804 188 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 245 041 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 133 880 |
Dette | 9 425 268 |
Total Passif | 10 804 188 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 893 135 |
Produit d'exploitation | 939 540 |
Charge d'exploitation | 815 698 |
Résultat d'exploitation | 123 842 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 213 039 |
Résultat financier | -213 039 |
Résultat courrant | 254 627 |
Produit exceptionnel | 60 298 |
Charges exceptionnelles | 20 684 |
Résultat exceptionnel | 39 615 |
Résultat net | 294 241 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45370590700021 | JUNIPRO INVESTISSEMENTS 19 B AVENUE AMPERE 69370 ST DIDIER AU MONT D OR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
La réalisation d'opérations de marchands de biens. Importation, exportation de matériaux de construction. Holding animatrice de groupe, propriété par tous moyens de tous immeubles de toute nature et de toute destination de parts de société immobilière, administration, exploitation par tous moyens, en sous traitance, transformation, aménagement de ces immeubles, édification de toutes constructions, prises d'intérêts sous toutes formes, toutes opérations de toute nature s'y rattachant directement
CHENG I-Fen nom d'usage : PROST devient gérant
Election de domicile : SELARL MJ SYNERGIE 22 Rue Cordier Bp 107 01003 Bourg-en-Bresse Cedex Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.