MME Danielle LEVET
Président de AWAOUS INTERNATIONAL
MME Danielle LEVET a 68 ans ( naissance en 1954), elle est Président de la société AWAOUS INTERNATIONAL
MME Danielle LEVET peut être contacté au siège de la société AWAOUS INTERNATIONAL par courrier à l'adresse AWAOUS INTERNATIONAL 1 AVENUE DU BOIS L ABBE 49070 BEAUCOUZE FRANCE
La société AWAOUS INTERNATIONAL est principalement dirigée par MME Danielle LEVET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AWAOUS INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/06/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45402701200011.
- M Philippe MARTY, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 12 septembre 2015
- M Thomas MENUT, Président (1967) depuis le 08 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AWAOUS INTERNATIONAL est de 61 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Danielle LEVET, Président (1954) du 13 juillet 2004 au 08 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- R CONSULTANT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AWAOUS INTERNATIONAL | |
Entrepreneurs individuels | AWAOUS INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 454027012 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 1 AV DU BOIS DE L ABBE 49070 BEAUCOUZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 25 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 07 juin 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -3 152,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 328 713 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 328 713 |
Actif circulant net | 69 380 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 69 261 |
Placement | 119 |
Total Actif | 398 093 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 253 313 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 144 780 |
Total Passif | 398 093 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 37 |
Charge d'exploitation | 2 130 |
Résultat d'exploitation | -2 093 |
Produit financier net | 1 880 |
Charge financière | 3 330 |
Résultat financier | -1 450 |
Résultat courrant | -3 543 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -3 152 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45402701200011 | AWAOUS INTERNATIONAL 1 AVENUE DU BOIS L ABBE 49070 BEAUCOUZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : LEVET Danielle Commissaire aux comptes titulaire : MARTY Philippe Commissaire aux comptes suppléant : R. CONSULTANT (SAS)
Président : MENUT Thomas Commissaire aux comptes titulaire : MARTY Philippe Commissaire aux comptes suppléant : R. CONSULTANT (SAS)
la prise de participation par tous modes dans toutes sociétés ou entreprises quel que soit leur objet
la prise de participation par tous modes dans toutes sociétés ou entreprises quel que soit leur objet
Président : MENUT Thomas ; Commissaire aux comptes titulaire : MARTY Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : WOLFF Richard
Président : RAYNAUD Benoità; Commissaire aux comptes titulaire : MARTY Philippeà; Commissaire aux comptes suppléant : WOLFF Richard