M Kamlan NAIDOO
Gérant de 49/51 AVENUE GEORGE V SCI
M Kamlan NAIDOO a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société 49/51 AVENUE GEORGE V SCI
M Kamlan NAIDOO peut être contacté au siège de la société 49/51 AVENUE GEORGE V SCI par courrier à l'adresse 49 51 AVENUE GEORGE V SCI 15 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 20Â 08Â 30 ou par fax au 01Â 47Â 20Â 44Â 46
La société 49/51 AVENUE GEORGE V SCI est principalement dirigée par M Kamlan NAIDOO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Crédit-bail ,crédit-bail
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6491Z (Crédit-bail), les activités sont :
- Crédit-bail
- le crédit-bail, lorsque le bail couvre approximativement la durée de service escomptée du bien et que le preneur bénéficie de tous les avantages qu'offre l'utilisation de ce bien et qu'il assume tous les risques découlant de sa propriétéLe bien peut
Mais sont exclues les activités :
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
La société 49/51 AVENUE GEORGE V SCI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/06/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45404901600032.
- M Christopher SANTER, Gérant (1973) depuis le 08 juillet 2014
- M Clarence VERGOTE, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 30 juin 2015
- MME Jocelyn DE VERDELON, Gérant (1975) depuis le 08 juillet 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société 49/51 AVENUE GEORGE V SCI est de 51 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard PENAUD, Gérant (1965) du 31 juillet 2007 au 09 octobre 2007
- M Burton LEHMAN, Gérant (1940) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- M Gulfam HUSSAIN, Gérant (1973) du 11 octobre 2012 au 08 juillet 2014
- M Jerry SPEYER, Gérant (1940) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- M Kamlan NAIDOO, Gérant (1971) du 21 octobre 2008 au 08 septembre 2009
- M Mark KINGSTON, Gérant (1965) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- M Pankaj SINGH, Gérant (1969) du 05 février 2011 au 08 juillet 2014
- M Patrick TANDY, Gérant (1955) du 05 février 2011 au 08 juillet 2014
- M Paul GALIANO, Gérant (1965) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- M Richard CATHERWOOD SMITH, Gérant (1965) du 23 octobre 2007 au 02 septembre 2008
- M Robert SPEYER, Gérant (1969) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- MME Katherine FARLEY, Gérant (1949) du 06 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- MME Mary-Ann HILL, Gérant (1956) du 08 septembre 2009 au 11 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
- DENJEAN ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 août 2015
- CABINET DENJEAN, Commissaire aux comptes titulaire du 30 juin 2015 au 08 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 49/51 AVENUE GEORGE V SCI | |
Entrepreneurs individuels | 49/51 AVENUE GEORGE V SCI | |
Identifiant de l'entreprise | 454049016 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 15 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 juin 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 5 867 000,00 | |
Résultat net | 1 736 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité principale de l'entreprise | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Crédit-bail | |
Synonyme | crédit-bail | |
Principal | crédit-bail |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 42 941 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 42 941 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 15 645 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 15 509 000 |
Placement | 136 000 |
Total Actif | 58 586 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 502 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 51 083 000 |
Total Passif | 58 586 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 867 000 |
Produit d'exploitation | 5 882 000 |
Charge d'exploitation | 2 088 000 |
Résultat d'exploitation | 3 794 000 |
Produit financier net | 106 000 |
Charge financière | 1 998 000 |
Résultat financier | -1 892 000 |
Résultat courrant | 1 903 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | -19 000 |
Résultat net | 1 736 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45404901600032 | 49 51 AVENUE GEORGE V SCI 15 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00650 Métallurgie cadres
- 00478 Sociétés financières
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Gérant partant : Catherwood Smith, Richard Graham, nomination du Gérant : Naidoo, Kamlan Loganathan
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DENJEAN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vergote, Clarence
Gérant partant : Naidoo, Kamlan Loganathan, nomination du Gérant : Mewburn, nom d'usage : Hill, Mary-Ann
nomination du Gérant : Singh, Pankaj, nomination du Gérant : Tandy, Patrick
Gérant partant : Mewburn, nom d'usage : Hill, Mary-Ann, nomination du Gérant : Hussain, Gulfam
Gérant partant : Singh, Pankaj, Gérant partant : Tandy, Patrick, Gérant partant : Hussain, Gulfam, nomination du Gérant : Santer, Christopher, nomination du Gérant : De Verdelon, Jocelyn
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET DENJEAN, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DENJEAN & ASSOCIES AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire partant : DENJEAN & ASSOCIES AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vergote, Clarence