M Thomas COLIN
Contrôleur de gestion de SI2M
M Thomas COLIN a 50 ans ( naissance en 1972), est Contrôleur de gestion de la société SI2M
M Thomas COLIN peut être contacté au siège de la société SI2M par courrier à l'adresse SI2M 78 AVENUE CHARLES PEGUY 45800 ST JEAN DE BRAYE FRANCE
La société SI2M est principalement dirigée par M Thomas COLIN qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société SI2M est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/07/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47804283100030.
- M Jean-Marie IDELON-RITON, Commissaire aux comptes suppléant (1976) depuis le 23 avril 2015
- M Loic LEBERT, Contrôleur de gestion (1973) depuis le 29 juillet 2017
- M Thomas COLIN, Contrôleur de gestion (1972) depuis le 23 avril 2015
- M Thomas SAUNIER, Directeur général (1967) depuis le 13 septembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SI2M est de 50 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit GLORIEUX, Contrôleur de gestion (1947) du 10 août 2004 au 16 octobre 2010
- M Dominique ALLARD, Contrôleur de gestion (1955) du 29 mars 2005 au 22 mai 2007
- M Eric FERON, Administrateur (1968) du 22 février 2012 au 21 septembre 2012
- M Guillaume SARKOZY DE NAGY-BOCSA, Administrateur (1951) du 21 septembre 2012 au 17 février 2016
- M Philippe BORDE, Contrôleur de gestion (1965) du 16 octobre 2010 au 23 avril 2015
- M Pol EVLARD, Administrateur (1958) du 10 août 2004 au 22 février 2012
- M Thomas COLIN, Contrôleur de gestion (1972) du 23 avril 2015 au 29 juillet 2017
- M Yann CHARRON, Administrateur (1959) du 17 février 2016 au 13 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SI2M | |
Entrepreneurs individuels | SI2M | |
Identifiant de l'entreprise | 478042831 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 21 RUE LAFFITTE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juillet 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 6311Z | |
Troisième activité | 6209Z | |
Quatrième activité | 8220Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
47804283100030 | SI2M 21 RUE LAFFITTE 75009 PARIS FRANCE |
47804283100063 | SI2M 30 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY FRANCE |
47804283100071 | SI2M 4 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT FRANCE |
47804283100055 | SI2M 56 60 A 56 RUE NATIONALE 75013 PARIS FRANCE |
47804283100089 | SI2M 2 16 2 RUE CLISSON 75013 PARIS FRANCE |
47804283100022 | SI2M 78 AVENUE CHARLES PEGUY 45800 ST JEAN DE BRAYE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Administrateur partant : Evlard, Pol, nomination de l'Administrateur : Lothore, Christian.
Contrôleur de gestion partant : Glorieux, Benoît, nomination du Contrôleur de gestion : Sauvetes, nom d'usage : Lebrun, Cécile
Administrateur partant : Lothore, Christian, nomination de l'Administrateur : Evlard, Pol, Contrôleur de gestion partant : Sauvetes, nom d'usage : Lebrun, Cécile, nomination du Contrôleur de gestion : Borde, Philippe
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Idelon-Riton, Jean-Marie
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS & GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE DE L'ETOILE (SA), Commissaire aux comptes suppléant partant : Batude, Daniele, Commissaire aux comptes suppléant partant : SEGESTE
nomination du Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC (A3M)
nomination du Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : ASSOCIATION DES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Administrateur partant : Evlard, Pol, nomination de l'Administrateur : Charron, Yann
Administrateur partant : Charron, Yann, nomination de l'Administrateur : Féron, Eric
Administrateur partant : Féron, Eric, nomination de l'Administrateur : Sarkozy De Nagy-Bocsa, Guillaume
Contrôleur de gestion partant : Borde, Philippe, nomination du Contrôleur de gestion : Colin, Thomas
Administrateur partant : Sarkozy De Nagy-Bocsa, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Charron, Yann
modification du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE, nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES, nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES, nomination du Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES
nomination du Directeur général et Administrateur : Saunier, Thomas, Administrateur partant : Charron, Yann
Contrôleur de gestion partant : Colin, Thomas, nomination du Contrôleur de gestion : Lebert, Loïc