M Thierry BENHAMOU
Président de ASSURONE GROUP
M Thierry BENHAMOU a 66 ans ( naissance en 1958), est Président de la société ASSURONE GROUP
M Thierry BENHAMOU peut être contacté au siège de la société ASSURONE GROUP par courrier à l'adresse ASSURONE GROUP 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 49Â 53Â 95Â 49
La société ASSURONE GROUP est principalement dirigée par M Thierry BENHAMOU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société ASSURONE GROUP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/09/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47819338600016.
- M Jeremy GARAMOND, Président (1976) depuis le 13 mars 2007
- M Martin VANCOSTENOBLE, Directeur général délégué (1971) depuis le 26 juillet 2016
- M Patrick PETITJEAN, Directeur général délégué (1956) depuis le 26 juillet 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ASSURONE GROUP est de 56 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand VIALLE, Directeur général (1967) du 25 juillet 2012 au 16 mars 2016
- M Hubert SALTIEL, Président du conseil d`administration (1946) du 13 mars 2007 au 26 septembre 2014
- M Hubert SALTIEL, Directeur général (1946) du 31 mars 2009 au 25 juillet 2012
- M Jeremy GARAMOND, Administrateur (1976) du 13 mars 2007 au 26 septembre 2014
- M Ludovic DUMONT, Directeur général délégué (1970) du 13 mars 2007 au 06 février 2010
- M Michel BRANCALEONI, Directeur général délégué (1954) du 31 mars 2009 au 26 septembre 2014
- M Philippe CARLE, Administrateur (1947) du 13 mars 2007 au 26 septembre 2014
- M Thierry BENHAMOU, Président (1958) du 14 septembre 2004 au 13 mars 2007
Dirigeants personne morale:
- BDO IDF, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- DYNA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- SEVENTURE PARTNERS, Administrateur du 13 mars 2007 au 26 septembre 2014
4 RUE LAMENNAIS
75008 PARIS 8
Téléphone : 01Â 49Â 53Â 95Â 49 Société
ASSURONE GROUP
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASSURONE GROUP | |
Entrepreneurs individuels | ASSURONE GROUP | |
Identifiant de l'entreprise | 478193386 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 100 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 juillet 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 19 307 000,00 | |
Résultat net | 1 007 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 13 262 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 649 000 |
Immobilisation corporelle | 451 000 |
Immobilisation financière | 1 163 000 |
Actif circulant net | 15 315 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 514 000 |
Placement | 6 802 000 |
Total Actif | 28 578 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 686 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 175 000 |
Dette | 11 717 000 |
Total Passif | 28 578 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 307 000 |
Produit d'exploitation | 19 378 000 |
Charge d'exploitation | 18 575 000 |
Résultat d'exploitation | 803 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 740 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | 813 000 |
Produit exceptionnel | 205 000 |
Charges exceptionnelles | 265 000 |
Résultat exceptionnel | -60 000 |
Résultat net | 1 007 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47819338600016 | ASSURONE GROUP 4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS FRANCE |
47819338600040 | ASSURONE GROUP ESPACE 84 84 QUAI JOSEPH GILLET 69004 LYON FRANCE |
47819338600057 | ASSURONE GROUP 32 RUE DU 8 MAI 1945 27500 PONT AUDEMER FRANCE |
47819338600032 | ASSURONE GROUP 2 4 2 BOULEVARD DE LA GARE 95210 ST GRATIEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
Maître Bernard ALBOU, Huissier de Justice 13 rue des Petits Carreaux 75002 Paris pour la validité .
Maître Bernard ALBOU, Huissier de Justice 13 rue des Petits Carreaux 75002 Paris pour la validité .
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Saltiel, Hubert, nomination du Directeur général délègué et Administrateur : Brancaleoni, Michel, nomination du Directeur général délègué : Dumont, Ludovic.
Directeur général délégué et Administrateur partant : Dumont, Ludovic
modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO FRANCE - A.B.P.R. ILE DE FRANCE
modification du Président du conseil d'administration Saltiel, Hubert, nomination du Directeur général : Vialle, Bertrand
modification du Directeur général et Administrateur Vialle, Bertrand
modification du Président Garamond, Jérémy, nomination du Membre du comité de surveillance : Garamond, Jeremy, nomination du Membre du comité de surveillance : Vialle, Bertrand, nomination du Membre du comité de surveillance : Green, Edward, nomination du Membre du comité de surveillance : Cherchali, Nassim, modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO IDF, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Membre du comité de surveillance partant : Green, Edward, nomination du Membre du comité de surveillance : Coombs, Jeffrey
Sequestre Juridique del'Ordre Des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la validité, Maitre Philippe Laye Cabinet Pdgb Avocats 174 rue Victor Hugo 75116 Paris et maître Guillaume Marguet, cabinet Richelieu Avocats 22 Rue Caucha
Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la validité, Maître Philippe Laye Cabinet Pdgb Avocats 174 rue Victor Hugo 75116 Paris et Maître Guillaume Marguet, cabinet Richelieu Avocats 22 Rue Cauch
Sequestre Juridique del'Ordre Des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la validité, Maitre Philippe Laye Cabinet Pdgb Avocats 174 rue Victor Hugo 75116 Paris et maître Guillaume Marguet, cabinet Richelieu Avocats 22 Rue Caucha
Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 01 pour la validité, Maître Philippe Laye Cabinet Pdgb Avocats 174 rue Victor Hugo 75116 Paris et Maître Guillaume Marguet, cabinet Richelieu Avocats 22 Rue Cauch
Membre du comité de surveillance partant : Cherchali, Nassim, nomination du Membre du comité de surveillance : Cartwright, Peter
Directeur général partant : Vialle, Bertrand, Membre du comité de surveillance partant : Vialle, Bertrand
nomination du Directeur général délégué : Petitjean, Patrick, nomination du Directeur général délégué : Vancostenoble, Martin, nomination du Membre du comité de surveillance : Petitjean, Patrick
Président partant : Garamond, Jérémy, nomination du Président : Dodin, Eric, Membre du comité de surveillance partant : Garamond, Jeremy, nomination du Membre du comité de surveillance : Dodin, Eric
Président : DODIN Eric ; Membre du comité de surveillance, Sans correspondance / non repris : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance, Sans correspondance / non repris : GERARD Cécile ; Membre du comité de surveillance, Sans correspondance / non repris : LACOSTE Patricia ; Membre du comité de surveillance : PETITJEAN Patrick ; Membre du comité de surveillance : DODIN Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Président : DODIN Eric ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Membre du comité de surveillance : TOUDERT Achour ; Membre du comité de surveillance : DODIN Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Président : DODIN Eric ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Membre du comité de surveillance : DODIN Eric ; Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Président, Membre du comité de surveillance : SOCIETE CENTRALE PREVOIR - GROUPE PREVOIR ; Directeur général : DEROEUX Arnaud, Guillaume, Jean-claude, Jean-michel ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Président, Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Directeur général : DEROEUX Arnaud, Guillaume, Jean-claude, Jean-michel ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA AUDIT
Président, Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Directeur général : DEROEUX Arnaud, Guillaume, Jean-claude, Jean-michel ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
Président, Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Directeur général : JAUBERT Frédéric, Marc, Matthieu ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
Président, Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : DUBOIS David ; Membre du comité de surveillance : THILLAYE DU BOULLAY Emmanuel ; Membre du comité de surveillance : LACOSTE Patricia ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT