MME Christelle GENTY
Gérant de SCM ORTHOCADUCEE
MME Christelle GENTY a 45 ans ( naissance en 1977), elle est Gérant de la société SCM ORTHOCADUCEE
MME Christelle GENTY peut être contacté au siège de la société SCM ORTHOCADUCEE par courrier à l'adresse SCM ORTHOCADUCEE 21 AVENUE MARECHAL LECLERC 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE, par téléphone au 0474283178
La société SCM ORTHOCADUCEE est principalement dirigée par MME Christelle GENTY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SCM ORTHOCADUCEE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47874893200025.
- MME Christelle GENTY DUFOUR, Gérant (1977) depuis le 26 octobre 2016
- MME Claire BONORA, Gérant (1979) depuis le 23 juillet 2011
- MME Veronique GOURCY, Gérant (1957) depuis le 26 octobre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCM ORTHOCADUCEE est de 51 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Christelle GENTY, Gérant (1977) du 26 octobre 2004 au 26 octobre 2016
- MME Veronique GOURCY, Gérant (1957) du 26 octobre 2004 au 26 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 21 août 2011 : BONORA Claire Réjane Mireille nom d'usage : BONORA devient gérant.)
- 12 septembre 2019 : ARGOUARC'H Lauren Renée Jeanne Marie devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM ORTHOCADUCEE | |
Entrepreneurs individuels | SCM ORTHOCADUCEE | |
Identifiant de l'entreprise | 478748932 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 21 AV MARECHAL LECLERC 38300 BOURGOIN JALLIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 septembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
47874893200025 | SCM ORTHOCADUCEE 21 AVENUE MARECHAL LECLERC 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
BONORA Claire Réjane Mireille nom d'usage : BONORA devient gérant.
ARGOUARC'H Lauren Renée Jeanne Marie devient gérant