M Hubert GERARDIN
Gérant de VPN TOULOUSE
M Hubert GERARDIN a 56 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société VPN TOULOUSE
M Hubert GERARDIN peut être contacté au siège de la société VPN TOULOUSE par courrier à l'adresse VPN TOULOUSE 2175 ROUTE DE BAZIEGE LA LAURAGAISE 31670 LABEGE FRANCE, par téléphone au 05Â 62Â 57Â 23Â 23 ou par fax au 05Â 62Â 57Â 23Â 24
La société VPN TOULOUSE est principalement dirigée par M Hubert GERARDIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société VPN TOULOUSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/09/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47875794100024.
Anciens dirigeants :
- M Hubert GERARDIN, Gérant (1966) du 09 avril 2011 au 01 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDIAL Expertise et Conseil, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 octobre 2016
- SOCIETE D`INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D`AQUITAINE, Président depuis le 01 octobre 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 novembre 2008 : AUDIAL Expertise et Conseil devient commissaire aux comptes titulaire.. GONZALEZ Esméralda devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 15 avril 2011 : RUIZ Serge nom d'usage : RUIZ n'est plus gérant. GERARDIN Hubert Alexis nom d'usage : GERARDIN devient gérant.)
- 07 octobre 2011 : GERARDIN Hubert Alexis nom d'usage : GERARDIN n'est plus gérant. SA à conseil d'administration SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE devient président représenté(e) par GERARDIN Hubert nom d'usage : GERARDIN.)
- 18 mars 2021 : GONZALEZ Esméralda n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
2175 RTE DE BAZIEGE LA LAURAGAISE
31670 LABEGE
Téléphone : 05Â 62Â 57Â 23Â 23 Société
VPN TOULOUSE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VPN TOULOUSE | |
Entrepreneurs individuels | VPN TOULOUSE | |
Identifiant de l'entreprise | 478757941 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 2175 RTE DE BAZIEGE LA LAURAGAISE 31670 LABEGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 février 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 20 574,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 11 350 000,00 | |
Résultat net | 20 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 64 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 28 000 |
Immobilisation financière | 36 000 |
Actif circulant net | 1 634 000 |
Stock | 1 145 000 |
Avance | 0 |
Créance | 327 000 |
Placement | 163 000 |
Total Actif | 1 699 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -6 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 705 000 |
Total Passif | 1 699 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 350 000 |
Produit d'exploitation | 11 367 000 |
Charge d'exploitation | 11 352 000 |
Résultat d'exploitation | 15 000 |
Produit financier net | 710 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 9 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 780 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 20 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47875794100024 | VPN TOULOUSE 2175 ROUTE DE BAZIEGE LA LAURAGAISE 31670 LABEGE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
AUDIAL Expertise et Conseil devient commissaire aux comptes titulaire.. GONZALEZ Esméralda devient commissaire aux comptes suppléant..
RUIZ Serge nom d'usage : RUIZ n'est plus gérant. GERARDIN Hubert Alexis nom d'usage : GERARDIN devient gérant.
GERARDIN Hubert Alexis nom d'usage : GERARDIN n'est plus gérant. SA à conseil d'administration SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION D'AQUITAINE devient président représenté(e) par GERARDIN Hubert nom d'usage : GERARDIN.
à l'adresse du fonds vendu 2175 Route de Baziège 31670 LABEGE
GONZALEZ Esméralda n'est plus commissaire aux comptes suppléant