M Laurent ALBOUY
Gérant de GAASTRA FRANCE RETAIL
M Laurent ALBOUY a 58 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société GAASTRA FRANCE RETAIL
M Laurent ALBOUY peut être contacté au siège de la société GAASTRA FRANCE RETAIL par courrier à l'adresse GAASTRA FRANCE RETAIL 24 RUE ROYALE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 40Â 71Â 57
La société GAASTRA FRANCE RETAIL est principalement dirigée par M Laurent ALBOUY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société GAASTRA FRANCE RETAIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47884930000015.
- M Armin BROGER, Gérant (1961) depuis le 09 juin 2016
- M Kris VAN DE MIEROP, Gérant (1971) depuis le 23 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAASTRA FRANCE RETAIL est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emmanuel GALLE, Gérant (1970) du 22 novembre 2005 au 05 août 2008
- M Johannes PLATSCHORRE, Gérant (1968) du 15 janvier 2015 au 09 juin 2016
- M Johannes VAN STRAATEN, Gérant (1962) du 05 août 2008 au 14 février 2014
- M Laurent ALBOUY, Gérant (1966) du 19 octobre 2004 au 22 novembre 2005
- M Mark VAN DER WAL, Gérant (1970) du 14 février 2014 au 15 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 octobre 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 octobre 2015
24 RUE ROYALE
75008 PARIS 8
Téléphone : 03Â 20Â 40Â 71Â 57 Société
GAASTRA FRANCE RETAIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAASTRA FRANCE RETAIL | |
Entrepreneurs individuels | GAASTRA FRANCE RETAIL | |
Identifiant de l'entreprise | 478849300 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 24 RUE ROYALE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 21 septembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 septembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 384 000,00 | |
Résultat net | -30 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4771Z | |
Première activité | 4771Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 194 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 919 000 |
Immobilisation corporelle | 81 000 |
Immobilisation financière | 193 000 |
Actif circulant net | 2 056 000 |
Stock | 703 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 035 000 |
Placement | 318 000 |
Total Actif | 4 250 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -74 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 19 000 |
Dette | 4 305 000 |
Total Passif | 4 250 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 384 000 |
Produit d'exploitation | 6 392 000 |
Charge d'exploitation | 6 578 000 |
Résultat d'exploitation | -186 000 |
Produit financier net | 201 000 |
Charge financière | 51 000 |
Résultat financier | 150 000 |
Résultat courrant | -36 000 |
Produit exceptionnel | 670 000 |
Charges exceptionnelles | 664 000 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | -30 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47884930000015 | GAASTRA FRANCE RETAIL 24 RUE ROYALE 75008 PARIS FRANCE |
47884930000106 | GAASTRA FRANCE RETAIL GAASTRA VOIE DU BOIS 10150 PONT STE MARIE FRANCE |
47884930000080 | GAASTRA FRANCE RETAIL GAASTRA 84 MAIL DE LANNOY 59100 ROUBAIX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
nomination du Gérant : Van Straaten, Johannes, modification du Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti Galle, Emmanuel
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Louvre cedex RP-SP pour la validité .
Gérant partant : Van Straaten, Johannes, nomination du Gérant : Van Der Wal, Mark Laurens
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Gérant partant : Van Der Wal, Mark Laurens, nomination du Gérant : Platschorre, Johannes
nomination du Gérant : Van De Mierop, Kris, Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société partant : Galle, Emmanuel
Gérant partant : Platschorre, Johannes, nomination du Gérant : Broger, Armin
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 décembre 2017, désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.