M Luc AVELLANEDA
Co-gérant de LES COMPERES
M Luc AVELLANEDA a 51 ans ( naissance en 1973), est Co-gérant de la société LES COMPERES
M Luc AVELLANEDA peut être contacté au siège de la société LES COMPERES par courrier à l'adresse LES COMPERES 24 ROUTE DE GROSLAY 95200 SARCELLES FRANCE
La société LES COMPERES est principalement dirigée par M Luc AVELLANEDA qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LES COMPERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47897777000021.
- M Gilles LE MANACH, Gérant (1959) depuis le 09 octobre 2010
- M Sebastien AMBLARD, Gérant (1978) depuis le 09 octobre 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LES COMPERES est de 56 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles LE MANACH, Co-gérant (1959) du 02 novembre 2004 au 09 octobre 2010
- M Guillaume AUGUSTO PUBERT, Co-gérant (1977) du 23 novembre 2004 au 03 juillet 2007
- M Luc AVELLANEDA, Co-gérant (1973) du 02 novembre 2004 au 09 octobre 2010
- M Sebastien AMBLARD, Co-gérant (1978) du 02 novembre 2004 au 09 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES COMPERES | |
Entrepreneurs individuels | LES COMPERES | |
Identifiant de l'entreprise | 478977770 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 24 RTE DE GROSLAY 95200 SARCELLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 07 février 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
47897777000021 | LES COMPERES 24 ROUTE DE GROSLAY 95200 SARCELLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant Associé : LE MANACH Gilles Patrick François modification le 23 Janvier 2018 ; Associé : ELLACOT Brigitte en fonction le 25 Avril 2018
Liquidateur, Associé : LE MANACH Gilles Patrick François