MME Patricia AUGUSTO
Associé-gérant de MAX
MME Patricia AUGUSTO a 53 ans ( naissance en 1969), elle est Associé-gérant de la société MAX
MME Patricia AUGUSTO peut être contacté au siège de la société MAX par courrier à l'adresse MAX 23 RUE DES MYRTES 06110 LE CANNET FRANCE, par téléphone au 0677310682
La société MAX est principalement dirigée par MME Patricia AUGUSTO qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ,plombier, installateur de gaz
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- réseaux de distribution d'eau et de gaz
- plomberie et appareils sanitaires
- installations d'extinction automatique d'incendie
- l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- l'installation de conduits
Mais sont exclues les activités :
- le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
La société MAX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/10/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47900059800033.
- M Xavier MARTEAU, Gérant (1963) depuis le 31 octobre 2009
Anciens dirigeants :
- M Xavier MARTEAU, Gérant (1963) du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2009
- MME Patricia AUGUSTO, Associé-gérant (1969) du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAX | |
Entrepreneurs individuels | MAX | |
Identifiant de l'entreprise | 479000598 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 23 RUE DES MYRTES 06110 LE CANNET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 43 302,00 | |
Résultat net | -9 118,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4391BZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Synonyme | plombier, installateur de gaz | |
Principal | plombier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 751 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 751 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 6 458 |
Stock | 550 |
Avance | 0 |
Créance | 1 211 |
Placement | 4 697 |
Total Actif | 7 208 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -59 171 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 66 378 |
Total Passif | 7 208 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 43 302 |
Produit d'exploitation | 44 732 |
Charge d'exploitation | 53 666 |
Résultat d'exploitation | -8 934 |
Produit financier net | 48 |
Charge financière | 38 |
Résultat financier | 10 |
Résultat courrant | -8 924 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 194 |
Résultat exceptionnel | -194 |
Résultat net | -9 118 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47900059800033 | MAX 23 RUE DES MYRTES 06110 LE CANNET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 83 14 21 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cannes.fr.
Les greffiers sont : VAN SANT Dany , VAN SANT Johan
Le greffe est ouvert 09h à 11h30/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Conjoint collaborateur : AUGUSTO Patricia modification le 15 Janvier 2008. Gérant : MARTEAU Xavier Omer Cecile Alm modification le 10 Juillet 2006.