M Alain DUCOUSSO
Président de CARRIERES DE CLUIS
M Alain DUCOUSSO a 61 ans ( naissance en 1963), est Président de la société CARRIERES DE CLUIS
M Alain DUCOUSSO peut être contacté au siège de la société CARRIERES DE CLUIS par courrier à l'adresse CARRIERES DE CLUIS LES BEJAUDES 36340 MOUHERS FRANCE, par téléphone au 0254312471
La société CARRIERES DE CLUIS est principalement dirigée par M Alain DUCOUSSO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin ,producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
La société CARRIERES DE CLUIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47940049100029.
- M Jean-Claude POUXVIEL, Président (1961) depuis le 10 février 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain DUCOUSSO, Président (1963) du 30 novembre 2004 au 09 novembre 2012
- M Thierry BRIDIER, Président (1952) du 09 novembre 2012 au 10 février 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 février 2016
- DELOITTE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 février 2016
36340 MOUHERS
Téléphone : 0254312471 Société
CARRIERES DE CLUIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARRIERES DE CLUIS | |
Entrepreneurs individuels | CARRIERES DE CLUIS | |
Identifiant de l'entreprise | 479400491 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 36340 MOUHERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 16 août 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 850,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 octobre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2008 ) | 0,00 | |
Résultat net | 0,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale | 0812Z | |
Première activité | 0812Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 37 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 37 000 |
Total Actif | 37 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 37 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 0 |
Total Passif | 37 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 0 |
Résultat d'exploitation | 0 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 0 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 0 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47940049100029 | CARRIERES DE CLUIS LES BEJAUDES 36340 MOUHERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 34 06 26 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chateauroux.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/13h30-16h30 ; hormis le vendredi : 9h-12h/13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : DUCOUSSO AlainCommissaire aux comptes suppléant : VELLUTINI Jean Paul en fonction le 30 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 30 Juillet 2008.
Travaux publics
Greffe Du Tribunal De Commerce - 36000 chateauroux
l'extraction, le dragage, le traitement, la transformation, le transport, la mise en oeuvre et la commercialisation de sables, graviers, roches, alluvion et de tous matériaux (soit carrière), travaux publics extraction dragage, traitement, transformation transport mise en oeuvre commercialisation de sables graviers, roches, alluvion et de tous matériaux (soit carrière) travaux publics
Président : BRIDIER Thierry Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS (SARL)
Président : POUXVIEL Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS (SARL)
Président : POUXVIEL Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE (SACA)
Président : TENNIERE Emmanueln Franck, Pierrick ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE