M Antoine BONNEVILLE
Président de ALIZARI
M Antoine BONNEVILLE a 67 ans ( naissance en 1957), est Président de la société ALIZARI
M Antoine BONNEVILLE peut être contacté au siège de la société ALIZARI par courrier à l'adresse ALIZARI ENTREE SUD DE GONESSE ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE 1 RUE JEAN MERMOZ 95500 GONESSE FRANCE
La société ALIZARI est principalement dirigée par M Antoine BONNEVILLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société ALIZARI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47957873400036.
- M Mark COMISKEY, Directeur général (1968) depuis le 07 octobre 2014
Anciens dirigeants :
- M Antoine BONNEVILLE, Président (1957) du 21 décembre 2004 au 26 mars 2011
- M Antoine BONNEVILLE, Président (1957) du 26 mars 2011 au 12 juillet 2012
- M Michel BONNEVILLE, Président (1932) du 21 décembre 2004 au 11 avril 2006
- M Sebastien BONNEVILLE, Président (1968) du 26 mars 2011 au 18 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 décembre 2016
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 décembre 2016
- MAKIAVEL, Président depuis le 18 avril 2014
- FINALIZ, Administrateur du 21 décembre 2004 au 11 avril 2006
- SIGMA PARTICIPATIONS SAS, Administrateur du 21 décembre 2004 au 11 avril 2006
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 17 octobre 2014 : BONNEVILLE Sébastien Georges Michel nom d'usage : BONNEVILLE n'est plus président. Société à responsabilité limitée MAKIAVEL devient président représenté(e) par BONNEVILLE Sébastien nom d'usage : BONNEVILLE. BONNEVILLE Michel nom d'usage : BONNEVILLE n'est plus membre du comité exécutif. Sté par actions simplifiée ALLIANCE ENTREPRENDRE SAS n'est plus membre du comité exécutif. AUXITEX n'est plus membre du comité exécutif. Sté par actions simplifiée SIGMA PARTICIPATIONS SAS n'est plus membre du comité exécutif. SYNERGIE FINANCE SA n'est plus membre du comité exécutif.)
- 24 septembre 2015 : COMISKEY Mark nom d'usage : COMISKEY devient directeur général.)
1 RUE JEAN MERMOZ
95500 GONESSE
Téléphone : Société
ALIZARI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALIZARI | |
Entrepreneurs individuels | ALIZARI | |
Identifiant de l'entreprise | 479578734 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 1 RUE JEAN MERMOZ 95500 GONESSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 13 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 novembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 500 200,00 | |
Résultat net | -1 863 900,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 422 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 747 000 |
Immobilisation corporelle | 46 600 |
Immobilisation financière | 1 628 400 |
Actif circulant net | 692 400 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 683 500 |
Placement | 8 900 |
Total Actif | 5 114 400 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 754 900 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 249 000 |
Dette | 3 110 600 |
Total Passif | 5 114 400 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 500 200 |
Produit d'exploitation | 508 900 |
Charge d'exploitation | 1 876 500 |
Résultat d'exploitation | -1 367 600 |
Produit financier net | 563 000 |
Charge financière | 715 700 |
Résultat financier | -152 600 |
Résultat courrant | -1 520 200 |
Produit exceptionnel | 711 000 |
Charges exceptionnelles | 1 066 700 |
Résultat exceptionnel | -355 700 |
Résultat net | -1 863 900 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47957873400036 | ALIZARI ENTREE SUD DE GONESSE ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE 1 RUE JEAN MERMOZ 95500 GONESSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 02 64 73 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-foix.fr.
Les greffiers sont : BASTIDE Béatrice , BASTIDE Didier
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Me BRENAC, Mandataire Judiciaire, 23 rue Delcasé 09000 Foix
SOCIETE ORIZONA - 21 avenue de Toulouse - 09210 LEZAT SUR LEZE
Président : BONNEVILLE Antoine, Pierre-Michel Directeur général : BONNEVILLE Sébastien, Georges,Michel Membre du comité : BONNEVILLE Michel Membre du comité : ALLIANCE ENTREPRENDRE SAS (SAS) Membre du comité : AUXITEX (SA) Membre du comité : SIGMA PARTICIPATIONS SAS (SAS) Membre du comité : SYNERGIE FINANCE SA (SA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD (SAS)
Président : BONNEVILLE Sébastien, Georges,Michel Membre du comité : BONNEVILLE Michel Membre du comité : ALLIANCE ENTREPRENDRE SAS (SAS) Membre du comité : AUXITEX (SA) Membre du comité : SIGMA PARTICIPATIONS SAS (SAS) Membre du comité : SYNERGIE FINANCE SA (SA) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD (SAS)
BONNEVILLE Sébastien Georges Michel nom d'usage : BONNEVILLE n'est plus président. Société à responsabilité limitée MAKIAVEL devient président représenté(e) par BONNEVILLE Sébastien nom d'usage : BONNEVILLE. BONNEVILLE Michel nom d'usage : BONNEVILLE n'est plus membre du comité exécutif. Sté par actions simplifiée ALLIANCE ENTREPRENDRE SAS n'est plus membre du comité exécutif. AUXITEX n'est plus membre du comité exécutif. Sté par actions simplifiée SIGMA PARTICIPATIONS SAS n'est plus membre du comité exécutif. SYNERGIE FINANCE SA n'est plus membre du comité exécutif.
COMISKEY Mark nom d'usage : COMISKEY devient directeur général.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 12 Octobre 2017 ; Président : MAKIAVEL en fonction le 12 Octobre 2017 ; Directeur général : KAVANAGH Tomas Proinsias en fonction le 18 Mars 2019
Président : AURORA LIMITED ; Directeur général : OREN Ran ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl De Keating prise en la personne de Me Christian Hart De Keating 1-3 Boulevard Jean Jaurès 95300 Pontoise.Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.