MME Helene BILLARD
Associé-gérant de SCEA SAINT ANTOINE
MME Helene BILLARD a 75 ans ( naissance en 1947), elle est Associé-gérant de la société SCEA SAINT ANTOINE
MME Helene BILLARD peut être contacté au siège de la société SCEA SAINT ANTOINE par courrier à l'adresse SCEA SAINT ANTOINE LA VILLE DENOUAL 56120 GUEGON FRANCE, par téléphone au 0297223059
La société SCEA SAINT ANTOINE est principalement dirigée par MME Helene BILLARD qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de porcins ,agriculteur, éleveur, éleveur de porcs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0146Z (Ãlevage de porcins), les activités sont :
- Ãlevage de porcins
- l'élevage, hors sol ou extensif, de porcs ou sangliers
La société SCEA SAINT ANTOINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/11/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47961274900016.
- M Samuel BILLARD, Associé-gérant (1977) depuis le 22 avril 2008
- MME Anne-Marie RAILLIER, Associé-gérant (1971) depuis le 22 avril 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCEA SAINT ANTOINE est de 48 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Helene BILLARD, Associé-gérant (1947) du 21 décembre 2004 au 22 avril 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA SAINT ANTOINE | |
Entrepreneurs individuels | SCEA SAINT ANTOINE | |
Identifiant de l'entreprise | 479612749 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LA VILLE DENOUAL 56120 GUEGON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport d'exploitation(s) individuelle(s) (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0146Z : Ãlevage de porcins | |
Activité principale de l'entreprise | 0146Z : Ãlevage de porcins | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de porcins | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de porcs | |
Principal | éleveur de porcs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
47961274900016 | SCEA SAINT ANTOINE LA VILLE DENOUAL 56120 GUEGON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Gérant associé : RAILLIER Anne-Marie Renée Gabrielle né(e) BROGARD.
Gérant, Associé indéfiniment responsable : RAILLIER Anne-Marie, Renée, Gabrielle né(e) BROGARD ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RAILLIER Loïc
Gérant, Associé indéfiniment responsable : RAILLIER Anne-Marie, Renée, Gabrielle né(e) BROGARD ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RAILLER Loïc