M Francois SAINT BRIS
Président de SOCIETE D'EXPLOITATION SB
M Francois SAINT BRIS a 71 ans ( naissance en 1952), est Président de la société SOCIETE D'EXPLOITATION SB
M Francois SAINT BRIS peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'EXPLOITATION SB par courrier à l'adresse SOCIETE D'EXPLOITATION SB LE CLOS LUCE 37400 AMBOISE , par téléphone au 0247573293
La société SOCIETE D'EXPLOITATION SB est principalement dirigée par M Francois SAINT BRIS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. ,monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9103Z (Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.), les activités sont :
- Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.
- la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques
Mais sont exclues les activités :
- la rénovation et la restauration des sites et monuments historiques (cfsection F)
La société SOCIETE D'EXPLOITATION SB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/12/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48012816400013.
- M Francois SAINT-BRIS, Président (1952) depuis le 26 septembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Francois SAINT BRIS, Président (1952) du 18 janvier 2005 au 26 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXPLOITATION SB | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'EXPLOITATION SB | |
Identifiant de l'entreprise | 480128164 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LE CLOS LUCE 37400 AMBOISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 21 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 décembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 5 293 000,00 | |
Résultat net | 501 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité principale de l'entreprise | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | |
Synonyme | monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux | |
Principal | monuments historiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 3 685 000 |
Immobilisation incorporelle | 115 000 |
Immobilisation corporelle | 3 569 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 943 000 |
Stock | 99 000 |
Avance | 690 |
Créance | 165 000 |
Placement | 678 000 |
Total Actif | 4 628 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 119 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 509 000 |
Total Passif | 4 628 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 293 000 |
Produit d'exploitation | 5 384 000 |
Charge d'exploitation | 4 681 000 |
Résultat d'exploitation | 703 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | -15 000 |
Résultat courrant | 688 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 160 |
Résultat exceptionnel | -160 |
Résultat net | 501 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48012816400013 | SOCIETE D'EXPLOITATION SB LE CLOS LUCE 37400 AMBOISE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Président de la société : SAINT-BRIS François Marie Joseph BernardCommissaire aux comptes titulaire : FIDORG WINDSOR. Commissaire aux comptes suppléant : LAVERGNE Jean-François.