MME Marie-Christine REY
Gérant de GLOBATLAS VOYAGES
MME Marie-Christine REY a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Gérant de la société GLOBATLAS VOYAGES
MME Marie-Christine REY peut être contacté au siège de la société GLOBATLAS VOYAGES par courrier à l'adresse GLOBATLAS VOYAGES 3 QUAI JULES COURMONT 69002 LYON FRANCE, par téléphone au 0963584014 ou par fax au 04Â 78Â 92Â 85Â 78
La société GLOBATLAS VOYAGES est principalement dirigée par MME Marie-Christine REY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de voyage ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- Activités des agences de voyage
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
La société GLOBATLAS VOYAGES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/02/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48027739100029.
- M Bruno TISSOT, Gérant (1963) depuis le 10 avril 2015
Anciens dirigeants :
- M Bernard AIME, Gérant (1953) du 20 mai 2008 au 17 septembre 2011
- M Bernard AIME, Gérant (1953) du 17 septembre 2011 au 10 avril 2015
- MME Marie-Christine REY, Gérant (1957) du 15 mars 2005 au 20 mai 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 avril 2008 : ROMI Marie-Christine Elisa nom d'usage : REY Marie-Christine n'est plus gérant.AIME Bernard Antoine Camille nom d'usage : AIME Bernard devient gérant..)
- 24 avril 2015 : AIME Bernard Antoine Camille nom d'usage : AIME n'est plus gérant. TISSOT Bruno Robert nom d'usage : TISSOT devient gérant.)
3 QUAI JULES COURMONT
69002 LYON 2EME
Téléphone : 0963584014 Société
GLOBATLAS VOYAGES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GLOBATLAS VOYAGES | |
Entrepreneurs individuels | GLOBATLAS VOYAGES | |
Identifiant de l'entreprise | 480277391 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 3 QUAI JULES COURMONT 69002 LYON 2EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 58 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 février 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 389 538,00 | |
Résultat net | 11 785,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des agences de voyage | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | agence de voyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 102 660 |
Immobilisation incorporelle | 68 512 |
Immobilisation corporelle | 29 312 |
Immobilisation financière | 4 836 |
Actif circulant net | 963 427 |
Stock | 102 377 |
Avance | 0 |
Créance | 852 789 |
Placement | 8 261 |
Total Actif | 1 066 085 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 275 073 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 791 014 |
Total Passif | 1 066 086 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 389 538 |
Produit d'exploitation | 414 180 |
Charge d'exploitation | 397 210 |
Résultat d'exploitation | 16 970 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 106 |
Résultat financier | -3 106 |
Résultat courrant | 13 864 |
Produit exceptionnel | 380 |
Charges exceptionnelles | 1 842 |
Résultat exceptionnel | -1 462 |
Résultat net | 11 785 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48027739100029 | GLOBATLAS VOYAGES 3 QUAI JULES COURMONT 69002 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
ROMI Marie-Christine Elisa nom d'usage : REY Marie-Christine n'est plus gérant.AIME Bernard Antoine Camille nom d'usage : AIME Bernard devient gérant..
Au Cabinet Alain ARFI Avocats 51 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
Au siège du cédant, 3 Quai Jules Courmont 69002 Lyon
AIME Bernard Antoine Camille nom d'usage : AIME n'est plus gérant. TISSOT Bruno Robert nom d'usage : TISSOT devient gérant.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2024, désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Représentée par Me Caroline Jal et Me Caroline Lepretre 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.